Ing. Jan Mazan má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ing. Jan Mazan (13357522) je Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1990. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Ing. Jan Mazan nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ing. Jan Mazan na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 13357522 |
---|---|
Jméno: | Ing. Jan Mazan |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství |
Vznik první živnosti: | 23. 11. 1990 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Albrechtická 411/7, Most 43401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 2015 |
Zánik oprávnění | 16. 8. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 2015 |
Zánik oprávnění | 16. 8. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 24. 6. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Mazan |
---|
IČO: | 13357522 |
---|---|
Firma: | Ing. Jan Mazan |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 23. 11. 1990 |
Sídlo: | Albrechtická 411/7, Most 43401 |
---|
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů |
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Výroba elektřiny |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní vzdělávání |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |