Ing. Anna Antalová má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ing. Anna Antalová (69995974) je Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku. Sídlí na adrese Myslbekova 431/13, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 5. 2001 Ing. Anna Antalová má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Ing. Anna Antalová nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ing. Anna Antalová na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 5. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | AX 583 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69995974 | |
Jméno: | Ing. Anna Antalová | |
Právní forma: | Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku | 16.5.2001 |
Zapsána dne: | 16.5.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Myslbekova , Olomouc 77900, neuveden | 16.5.2001 |
---|---|---|
Adresa: | Myslbekova 431/13, Olomouc 77900, Česká republika | 12.10.2016 |
Adresa: | Myslbekova 13/431, Olomouc 77900, Česká republika | 16.5.2001 - 12.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Organizace a provádění odborných, vzdělávacích a společenských akcí /vyjma příloh 1-3 živnost. zákona/ | 16.5.2001 - 27.11.2015 |
Hana Ungrová | |
Ve funkci | od 16.5.2001 |
Adresa | Myslbekova 13/431, 77900 Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 69995974 |
---|---|
Jméno: | Ing. Anna Antalová |
Právní forma podnikání: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Vznik první živnosti: | 16. 5. 2001 |
Sídlo: | Mazúrova 48/6, Martin 03601 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Anna Antalová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Hana Ungrová |
IČO: | 69995974 |
---|---|
Firma: | Ing. Anna Antalová |
Právní forma: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 16. 5. 2001 |
Sídlo: | Myslbekova 431/13, Olomouc 77900 |
---|
Ostatní vzdělávání j. n. |