Informačně certifikační středisko spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Informačně certifikační středisko spol. s r.o. v likvidaci (25119290) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U kříže 627/13, 15800 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 1997 a je stále aktivní. Informačně certifikační středisko spol. s r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Informačně certifikační středisko spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Informačně certifikační středisko spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 4. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 51303 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25119290 | |
Jméno: | Informačně - certifikační středisko spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.4.1997 |
Zapsána dne: | 8.4.1997 | |
Společnost byla na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady zrušena s likvidací ke dni 1. ledna 2024, a tímto dnem vstoupila do likvidace. Likvidátor společnosti v souladu s ustanovením § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyzývá věřitele, aby přihlásili své pohledávky, a to nejpozději ve lhůtě tří měsíců od druhého zveřejnění oznámení o vstupu společnosti do likvidace, a to na adrese sídla společnosti. | 1.1.2024 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 14.7.2014 - 6.9.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.7.2014 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.3.2000 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.4.1997 - 20.3.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U kříže 627/13, Praha 15800, Česká republika | 4.9.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Petržílkova 2514/29, Praha 15800, Česká republika | 14.7.2014 - 4.9.2019 |
Adresa: | Petržílkova 2514/29, Praha 15800, Česká republika | 16.11.2000 - 14.7.2014 |
Adresa: | Za Mototechnou , Praha 5 , Česká republika | 8.4.1997 - 16.11.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.7.2014 |
testování, měření, analýzy a kontroly | 6.11.2006 - 14.7.2014 |
činnost technických poradců v oblasti certifikace a posuzování shody výrobků | 6.11.2006 - 14.7.2014 |
realitní kancelář | 20.3.2000 - 14.7.2014 |
výroba drobných uměleckých předmětů | 19.8.1998 - 14.7.2014 |
poradenská činnost v oblasti certifikace | 23.1.1998 - 6.11.2006 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v příl. 1-3 zákona č.455/91 Sb. | 8.4.1997 - 14.7.2014 |
průvodcovská činnost | 8.4.1997 - 14.7.2014 |
překladatelská činnost | 8.4.1997 - 14.7.2014 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, vyjma činností ze zák. č.455/91 Sb., vyloučených či tvořících věcnou náplň konkrétních živností obsažených v příloze 3 tohoto zákona | 8.4.1997 - 14.7.2014 |
jednatel | Valeria Koshkina |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2023 |
Adresa | U kříže 627/13, 15800 Praha |
jednatel | Lev Shtalman |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2015 do 5.2.2024 |
Adresa | U kříže 627/13, 15800 Praha |
jednatel | Koshkina Valeria |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 6.9.2023 |
Adresa | U kříže 627/13, 15800 Praha |
jednatel | Shtalman Lev Semenovič |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 4.12.2015 |
Adresa | U kříže 627/13, 15800 Praha |
jednatel | Shtalman Lev Semenovič |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2002 do 14.7.2014 |
Adresa | U kříže 627/13, 15800 Praha |
jednatel | Svetlova Nonna Fjodorovna |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2002 do 14.7.2014 |
Adresa | U kříže 627/13, 15800 Praha |
jednatel | Koshkina Valeria |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2002 do 14.7.2014 |
Adresa | U kříže 627/13, 15800 Praha |
jednatel | Štalman Lev Semenovič |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.1999 do 24.4.2002 |
Adresa | U kříže 627/13, 15800 Praha |
jednatel | Nonna Fjodorovna Světlova |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.1999 do 24.4.2002 |
Adresa | U kříže 627/13, 15800 Praha |
jednatel | Valeria Vladimirovna Koškina |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.1999 do 24.4.2002 |
Adresa | U kříže 627/13, 15800 Praha |
jednatel | Nonna Fjodorovna Světlova |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.1998 do 20.7.1999 |
Adresa | Za Mototechnou , Praha 5 |
jednatel | Valeria Vladimirovna Koškina |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.1998 do 20.7.1999 |
Adresa | Za Mototechnou , Praha 5 |
jednatel | Štalman Lev Semenovič |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.1997 do 20.7.1999 |
Adresa | Za Mototechnou , Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 25119290 |
---|---|
Jméno: | Informačně certifikační středisko spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 4. 1997 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U kříže 627/13, Praha 15800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 17. 6. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 6. 12. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | akad.sochař Valeria Koshkina |
---|
IČO: | 25119290 |
---|---|
Firma: | Informačně certifikační středisko spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 4. 1997 |
Sídlo: | U kříže 627/13, Praha 15800 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |