INFOMEDICAL GROUP, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
INFOMEDICAL GROUP, s.r.o. (27566773) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Podvinný mlýn 2126/1, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 6. 2006 INFOMEDICAL GROUP, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o INFOMEDICAL GROUP, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro INFOMEDICAL GROUP, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 114097 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27566773 | |
Jméno: | INFOMEDICAL GROUP, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.6.2006 |
Zapsána dne: | 21.6.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.11.2006 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 21.6.2006 - 22.11.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podvinný mlýn 2126/1, Praha 19000, Česká republika | 21.6.2006 |
---|
jednatel | Anna Rybnik |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2011 |
Adresa | Kulakova 12/1/289, Moskva |
jednatel | Andrey Kiselev |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 |
Adresa | Čerepoveckaja 13/12, Moskva |
jednatel | Vladimir Kiselev |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2009 do 12.5.2010 |
Adresa | Ilimskaja 6, byt 439 , Moskva |
Mgr. Sergey Saenko | |
Ve funkci | od 21.6.2006 do 4.2.2009 |
Adresa | Volutová 2524/12, 15800 Praha |
IČO: | 27566773 |
---|---|
Firma: | INFOMEDICAL GROUP, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 6. 2006 |
Sídlo: | Podvinný mlýn 2126/1, Praha 19000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |