INELIS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
INELIS s.r.o. (26731711) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jamská 1670/30, 59101 Žďár nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 11. 2002 a je stále aktivní. INELIS s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o INELIS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro INELIS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 11. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 90193 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26731711 | |
Jméno: | in - ELIS CZ, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.11.2002 |
Zapsána dne: | 4.11.2002 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.7.2020 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.11.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jamská 1670/30, Žďár nad Sázavou 59101, Česká republika | 24.7.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Vejmluvova 377/1, Žďár nad Sázavou 59102, Česká republika | 23.9.2016 - 24.7.2020 |
Adresa: | Vejmluvova 377/1, Žďár nad Sázavou 59102, Česká republika | 19.9.2005 - 23.9.2016 |
Adresa: | Čechovská , Příbram VIII , Česká republika | 27.11.2003 - 19.9.2005 |
Adresa: | Tichá 483, Příbram 26101, Česká republika | 4.11.2002 - 27.11.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činností: - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod | 5.6.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.7.2020 - 5.6.2024 |
velkoobchod | 4.11.2002 - 24.7.2020 |
specializovaný maloobchod | 4.11.2002 - 24.7.2020 |
zprostředkování obchodu | 4.11.2002 - 24.7.2020 |
zprostředkování služeb | 4.11.2002 - 24.7.2020 |
jednatel | Ing. Štefan Csontos |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2024 |
Adresa | , Horná Lehota 302 |
jednatel | Katarína Csontosová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2024 |
Adresa | , Horná Lehota 799 |
jednatel | Michal Csontos |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2024 |
Adresa | Fraňa Kráľa 1224/4 , Brezno |
jednatel | Ing. Štefan Csontos |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2020 do 5.6.2024 |
Adresa | , Horná Lehota 302 |
jednatel | Ing. Štefan Csontos |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 24.7.2020 |
Adresa | Československej Ĺudovej armády 72/62 , Brezno |
jednatel | Ing. Štefan Csontos |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 24.7.2020 |
Adresa | Gen. Klapku 48 , Komárno |
jednatel | Ing. Ladislav Horánsky |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 24.7.2020 |
Adresa | Sacherova 1 , 93701 Želiezovce |
jednatel | Ing. Štefan Csontos |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2005 do 23.9.2016 |
Adresa | Gen. Klapku , Komárno |
jednatel | Ing. Ladislav Horánsky |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2005 do 23.9.2016 |
Adresa | Sacherova , Želiezovce |
jednatel | Ing. Štefan Csontos |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2003 do 23.9.2016 |
Adresa | Československej Ĺudovej armády , Brezno |
jednatel | Dušan Cibulka |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2002 do 27.11.2003 |
Adresa | Tichá 483, 26101 Příbram |
IČO (identifikační číslo): | 26731711 |
---|---|
Jméno: | INELIS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 11. 2002 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Jamská 1670/30, Žďár nad Sázavou 59101 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 11. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Katarína Csontosová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Michal Csontos |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Štefan Csontos |
IČO: | 26731711 |
---|---|
Firma: | INELIS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Žďár nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 11. 2002 |
Sídlo: | Jamská 1670/30, Žďár nad Sázavou 59101 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |