INCOS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
INCOS a.s. (46981322) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Štěpnice 2949, 69501 Hodonín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 11. 1992 a je stále aktivní. INCOS a.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o INCOS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro INCOS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 12. 11. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3882 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46981322 | |
Jméno: | INCOS a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 27.1.2003 |
Zapsána dne: | 12.11.1992 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 9.5.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 9.5.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.5.2014 | |
Společost INCOS s.r.o. změnila právní formu na akciovou společnost INCOS a.s. a je dále vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka číslo 3882. | 27.1.2003 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 27.1.2003 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.11.1992 - 27.1.2003 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 400 Kč | 5 000 | 9.5.2014 |
Kmenové akcie na jméno | 400 Kč | 5 000 | 23.5.2012 - 9.5.2014 |
Kmenové akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 27.1.2003 - 23.5.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štěpnice 2949, Hodonín 69501, Česká republika | 12.3.2004 |
---|---|---|
Adresa: | Štěpnice 2950, Hodonín 69501, Česká republika | 2.12.2002 - 12.3.2004 |
Adresa: | Sv.Čecha 306, Zlín , Česká republika | 12.11.1992 - 2.12.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.1.2010 |
výroba elektřiny | 12.3.2004 |
činnost technických poradců v oblasti energetiky | 12.3.2004 - 25.1.2010 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 12.3.2004 - 25.1.2010 |
výzkum a vývoj elektronických informačních a řídících systémů | 12.11.1992 - 2.10.2003 |
inženýrská činnost v oblasti elektronických informačních a řídících systémů | 12.11.1992 - 2.10.2003 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 12.11.1992 - 25.1.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 12.11.1992 - 25.1.2010 |
člen představenstva | Ing. Samuel Babjak |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2008 |
Adresa | Bárdošova 10870/43, 83101 Bratislava |
člen představenstva | Ing. Pavol Karaba |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2010 |
Adresa | Miloslavov 37, 90042 Alžbetin Dvor |
předseda představenstva | Ing. Peter Hegeduš |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2010 |
Adresa | T. Vansovej 1373/39, 94901 Nitra |
předseda představenstva | Ing. Peter Hegeduš |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2010 do 22.4.2010 |
Adresa | T. Vansovej 1373/39, 94901 Nitra |
předseda představenstva | Ing. Miroslav Pikus |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2008 do 27.1.2010 |
Adresa | Moskovská 2471/21, 94901 Nitra |
člen představenstva | Ing. Peter Hegeduš |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2008 do 27.1.2010 |
Adresa | T. Vansovej 1373/39, 94901 Nitra |
člen představenstva | Ing. Tomáš Zerzáň |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2003 do 11.6.2008 |
Adresa | Brunclíkova 1830/1, 16200 Praha 6 |
předseda představenstva | Ing. Miroslav Pikus |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2005 do 11.6.2008 |
Adresa | Hviezdna 1404/2, 94901 Nitra |
člen představenstva | Mgr. Jana Pikusová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2005 do 11.6.2008 |
Adresa | Hviezdna 1404/2, 94901 Nitra |
předseda představenstva | Ing. Miroslav Pikus |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2003 do 19.8.2005 |
Adresa | Stromová 5278/6, 92101 Piešťany |
člen představenstva | Ivan Pikus |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2004 do 19.8.2005 |
Adresa | Záhradná 24/8, 93531 Horná Seč |
předseda představenstva | Ing. Miroslav Pikus |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2005 do 19.8.2005 |
Adresa | Hviezdna 1404/2, 94901 Nitra |
člen představenstva | Vladimír Hujňák |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2003 do 12.3.2004 |
Adresa | Štěpnice 2950, Hodonín |
předseda představenstva | Ing. Rastislav Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2003 do 9.12.2003 |
Adresa | Platanová 3228/16, 01001 Žilina |
členka představenstva | Mgr. Jana Teplanová |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2003 do 9.12.2003 |
Adresa | Hviezdna 1404/2, 94901 Nitra |
místopředsedkyně představenstva | Ing. Mária Vojtková |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2003 do 9.12.2003 |
Adresa | Vlastenecké námestie 1185/7, 85240 Bratislava |
člen představenstva | Vladimír Hujňák |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2003 do 2.10.2003 |
Adresa | Štěpnice 2950, 69501 Hodonín |
člen představenstva | Ing. Vladislav Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2003 do 5.9.2003 |
Adresa | Na Vyhlídce 598, 67902 Rájec-Jestřebí |
člen představenstva | Karel Mikulášek |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2003 do 5.9.2003 |
Adresa | 222, 67913 Sloup |
Jednatel | Vladimír Hujňák |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2002 do 27.1.2003 |
Adresa | Štěpnice 2950, 69501 Hodonín |
jednatel | Vladimír Dulík |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.1992 do 2.12.2002 |
Adresa | Mladotického 715, Slavičín |
jednatel | Ing. Oldřich Dulík |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.1992 do 2.12.2002 |
Adresa | Hečkova 22, Žilina |
jednatel | Ing. Ján Mravčák |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.1992 do 2.7.1996 |
Adresa | Suvorovova 10, Žilina |
IČO (identifikační číslo): | 46981322 |
---|---|
Jméno: | INCOS a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 12. 11. 1992 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Štěpnice 2949, Hodonín 69501 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 12. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 12. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 31. 3. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 31. 3. 2003 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Pavol Karaba |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Samuel Babjak |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Peter Hegedüš |
IČO: | 46981322 |
---|---|
Firma: | INCOS a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Hodonín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 12. 11. 1992 |
Sídlo: | Štěpnice 2949, Hodonín 69501 |
---|
Výroba, přenos a rozvod elektřiny |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |