INCOMTRANS, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
INCOMTRANS, spol. s r.o. (60647019) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 89, 37001 Vráto. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 8. 1994 a je stále aktivní. INCOMTRANS, spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o INCOMTRANS, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro INCOMTRANS, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 31. 8. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4390 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60647019 | |
Jméno: | INCOMTRANS, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.8.1994 |
Zapsána dne: | 31.8.1994 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 8.9.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 8.9.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.8.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 89, Vráto 37001, Česká republika | 24.2.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Pomezní 32 , Dobrá Voda u Č.Budějovic 37316, Česká republika | 31.8.1994 - 24.2.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.9.2014 |
2) Vnitrostátní zasilatelství (ve znění koncesní listiny vydané OÚ OŽÚ v Českých Budějovicích dne 1.8.1994 pod č.j. Ž-OO/94/01699 a přílohy k ní) | 31.8.1994 - 29.6.2007 |
1) Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 31.8.1994 - 8.9.2014 |
Jednatel | PhDr. Mgr. Bc. Hana Zimmelová |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2017 |
Adresa | 89, 37001 Vráto |
Jednatel | Mgr. Bc. Hana Zimmelová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2014 do 3.2.2017 |
Adresa | 89, 37001 Vráto |
Jednatel | Hana Zimmelová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2005 do 24.2.2014 |
Adresa | Pomezní 32, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
Jednatel | ing. Václav Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1994 do 17.3.2005 |
Adresa | Pomezní 32 , 37316 Dobrá Voda u Č.Budějovic |
Jednatel | Hana Zimmelová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1994 do 17.3.2005 |
Adresa | Průběžná 18, 37004 České Budějovice |
IČO (identifikační číslo): | 60647019 |
---|---|
Jméno: | INCOMTRANS, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 8. 1994 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 89, Vráto 37001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 8. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 1994 |
Zánik oprávnění | 26. 4. 2007 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 26. 4. 2007 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 1994 |
Zánik oprávnění | 15. 3. 1996 |
Ukončení oprávnění | 31. 12. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | PhDr. Mgr. Bc. Hana Zimmelová |
---|
IČO: | 60647019 |
---|---|
Firma: | INCOMTRANS, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Vráto |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 8. 1994 |
Sídlo: | 89, Vráto 37001 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |