In Investments a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
In Investments a.s. (03002578) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Moravině 1871/7, 19000 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 2014 a je stále aktivní. In Investments a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o In Investments a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro In Investments a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 5. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 226419 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03002578 | |
Jméno: | In Investments, s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.5.2014 30.6.2022 |
Zapsána dne: | 15.5.2014 | |
Obchodní společnost In Investments, a.s., IČ 030 02 578, změnila svoji právní formu ze společnosti s ručením omezeným (původní obchodní firmy In Investments, s.r.o.) na akciovou společnost na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 29.6.2022. | 30.6.2022 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 15.5.2014 - 8.9.2015 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 30.6.2022 | |
Základní kapitál | 510 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.9.2015 - 30.6.2022 | |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.5.2014 - 8.9.2015 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 1 Kč | 2 000 000 | 30.6.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Moravině 1871/7, Praha 19000, Česká republika | 15.5.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a ž 3 živnostenského zákona; obory činností: zprostředkování obchodu a služeb, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. | 30.6.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a ž 3 živnostenského zákona | 15.5.2014 - 30.6.2022 |
člen správní rady | Petra Štěpánková |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2023 |
Adresa | Korunní 2569/108f, 10100 Praha |
člen správní rady | Lukáš Paldus |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2023 |
Adresa | 272, 46802 Pulečný |
člen správní rady | Andreas Pál |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2023 |
Adresa | Leitenweg 2a , Halfing |
předseda správní rady | Libor Bareš |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 |
Adresa | Píškova 1944/8, 15500 Praha |
člen správní rady | Lukáš Paldus |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 do 23.11.2023 |
Adresa | 272, 46802 Pulečný |
člen správní rady | Petra Štěpánková |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 do 14.4.2023 |
Adresa | Korunní 2569/108f, 10100 Praha |
jednatel | Lukáš Paldus |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2019 do 30.6.2022 |
Adresa | 272, 46802 Pulečný |
jednatel | Libor Bareš |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2014 do 30.6.2022 |
Adresa | Píškova 1944/8, 15500 Praha |
jednatel | Lukáš Paldus |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2015 do 12.10.2019 |
Adresa | 272, 46802 Pulečný |
IČO (identifikační číslo): | 03002578 |
---|---|
Jméno: | In Investments a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 15. 5. 2014 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | K Moravině 1871/7, Praha 19000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 5. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Lukáš Paldus |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Libor Bareš |
IČO: | 03002578 |
---|---|
Firma: | In Investments a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 5. 2014 |
Sídlo: | K Moravině 1871/7, Praha 19000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |