IN CORPORE, spol. s r. o.- v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IN CORPORE, spol. s r. o.- v likvidaci (63478056) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Česká 183/22, 67961 Letovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 9. 1995 a je stále aktivní. IN CORPORE, spol. s r. o.- v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o IN CORPORE, spol. s r. o.- v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IN CORPORE, spol. s r. o.- v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 13. 9. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20612 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63478056 | |
Jméno: | IN CORPORE, spol. s r. o.- v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.9.1995 |
Zapsána dne: | 13.9.1995 | |
Na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 1 Cm 51/2005-10 ze dne 9.3.2005, které nabylo právní moci dne 20.4.2005 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 20.4.2005 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.9.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Česká 183/22, Letovice 67961, Česká republika | 13.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Česká 22, Letovice 67961, Česká republika | 13.9.1995 - 26.1.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost /bez ubytovacíh zařízení/, vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích | 13.9.1995 |
Koupě nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej | 13.9.1995 |
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 13.9.1995 |
jednatel | JUDr. Leoš Kabát |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.1995 do 15.12.1998 |
Adresa | U Hájku 5, Letovice |
IČO (identifikační číslo): | 63478056 |
---|---|
Jméno: | IN CORPORE, spol. s r. o.- v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 9. 1995 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 9. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 8. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 11. 9. 1996 |
IČO: | 63478056 |
---|---|
Firma: | IN CORPORE, spol. s r. o.- v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Letovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 9. 1995 |
Sídlo: | Česká 183/22, Letovice 67961 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí |