IMS/International Management Services CZ s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IMS/International Management Services CZ s.r.o. v likvidaci (25760793) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pomezní 1365/2, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 1999 a je stále aktivní. IMS/International Management Services CZ s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o IMS/International Management Services CZ s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IMS/International Management Services CZ s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 5. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 67805 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25760793 | |
Jméno: | IMS/International Management Services CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.5.1999 |
Zapsána dne: | 5.5.1999 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 70 Cm 1648/2023- 3 ze dne 27.12.2023, které nabylo ve výroku I právní moci dnem 19.1.2024 a ve výrocích II - V dnem 6.2.2024, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 29.2.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.5.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pomezní 1365/2, Praha 18200, Česká republika | 28.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Pomezní 1365/2, Praha 18200, Česká republika | 5.5.1999 - 28.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou zboží vyloučeného zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami) | 5.5.1999 |
Poradenská činnost v oblasti obchodu, služeb a investic | 5.5.1999 |
Činnost organizačních a ekonomických poradců | 5.5.1999 |
Jednatel | Jana Khalifa |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2020 |
Adresa | Lomnického 1123/2, 14000 Praha |
Jednatel | Jana Khalifa |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2016 do 18.11.2020 |
Adresa | Na Havránce 1509/10, 14300 Praha |
Jednatel | Jana Khalifa |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.1999 do 2.7.2016 |
Adresa | Suchý vršek 2117/10, 15800 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 25760793 |
---|---|
Jméno: | IMS/International Management Services CZ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 5. 1999 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pomezní 1365/2, Praha 18200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 5. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jana Khalifa |
---|
IČO: | 25760793 |
---|---|
Firma: | IMS/International Management Services CZ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 5. 5. 1999 |
Sídlo: | Pomezní 1365/2, Praha 18200 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Poradenství v oblasti řízení |