IMPULS P+B s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IMPULS P+B s.r.o. (27442560) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod Habrovou 445/3, 15200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 4. 2006 a je stále aktivní. IMPULS P+B s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o IMPULS P+B s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IMPULS P+B s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 4. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 112619 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27442560 | |
Jméno: | IMPULS P+B s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.4.2006 |
Zapsána dne: | 19.4.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 19.4.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Habrovou 445/3, Praha 15200, Česká republika | 3.4.2014 |
---|---|---|
Adresa: | V Lužích 1E/10, Praha 4 14200, Česká republika | 19.4.2006 - 3.4.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování obchodu a služeb | 19.4.2006 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 19.4.2006 |
přípravné práce pro stavby | 19.4.2006 |
správa a údržba nemovitostí | 19.4.2006 |
jednatel | Mladen Tsvetkov |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2012 |
Adresa | Christo Botev 2, Montana- Vršec |
jednatel | Mariia Buchmei |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2010 do 8.11.2012 |
Adresa | Beleyivska 92, Kerecky |
jednatel | Vasyl Buchmey |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2006 do 8.11.2012 |
Adresa | , Zakarpatská oblast, v. Kerecky, ul. Beleyivska 92 |
jednatel | Mykhaylo Patsan |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2006 do 4.11.2010 |
Adresa | , Zakarpatská oblast, v. Kerecky, ul. Partyzanska 5 |
IČO (identifikační číslo): | 27442560 |
---|---|
Jméno: | IMPULS P+B s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 4. 2006 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pod Habrovou 445/3, Praha 15200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 4. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mladen Tsvetkov |
---|
IČO: | 27442560 |
---|---|
Firma: | IMPULS P+B s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 4. 2006 |
Sídlo: | Pod Habrovou 445/3, Praha 15200 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Příprava staveniště |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |