IMPOWER ENERGY, s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IMPOWER ENERGY, s. r. o. (25489399) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sadová 15, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 2004 a je stále aktivní. IMPOWER ENERGY, s. r. o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o IMPOWER ENERGY, s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IMPOWER ENERGY, s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 6. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20557 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25489399 | |
Jméno: | IMPOWER ENERGY, s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.6.2004 |
Zapsána dne: | 1.6.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.6.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sadová 15, Most 43401, Česká republika | 1.6.2004 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.10.2009 |
správa a údržba nemovitostí | 1.6.2004 |
jednatel | Bc. Daniel Dunovský |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2021 |
Adresa | Sadová 15, 43401 Most |
jednatel | Bc. Daniel Dunovský |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2021 do 20.10.2021 |
Adresa | K. J. Erbena 299/10, 43401 Most |
Jednatel | JUDr. Ivan Dunovský |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2015 do 12.10.2021 |
Adresa | Sadová 15, 43401 Most |
Jednatel | JUDr. Ivan Dunovský |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2004 do 14.8.2015 |
Adresa | Sadová 15, 43401 Most |
IČO (identifikační číslo): | 25489399 |
---|---|
Jméno: | IMPOWER ENERGY, s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 6. 2004 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sadová 15, Most 43401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 6. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Ivan Dunovský |
---|
IČO: | 25489399 |
---|---|
Firma: | IMPOWER ENERGY, s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 6. 2004 |
Sídlo: | Sadová 15, Most 43401 |
---|
Výroba počítačů a periferních zařízení |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Administrativní a kancelářské činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |