IMMORENT Vega, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IMMORENT Vega, s.r.o. v likvidaci (28426070) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Budějovická 1518/13a, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 7. 2008 IMMORENT Vega, s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o IMMORENT Vega, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IMMORENT Vega, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 7. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 140622 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28426070 | |
Jméno: | IMMORENT Vega, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.7.2008 |
Zapsána dne: | 4.7.2008 | |
Společnost IMMORENT Vega, s.r.o. byla na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady zrušena s likvidací ke dni 1. 1. 2020 a tímto dnem vstoupila do likvidace. | 1.1.2020 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 13.5.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 13.5.2014 - 7.7.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.7.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Budějovická 1518/13a, Praha 4 14000, Česká republika | 28.12.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Národní 973/41, Praha 1 11000, Česká republika | 4.7.2008 - 28.12.2011 |
jednatel | Mgr. Jaroslav Adolf |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2019 |
Adresa | Čápkova 27/20, 60200 Brno |
jednatel | Peter Malík |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2015 |
Adresa | Ľuda Zúbka 3170/29 , 84101 Bratislava - Dúbravka |
jednatel | Ing. Tomáš Velemínský |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2015 do 8.1.2019 |
Adresa | Bratří Čapků 1850/22, 10100 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Richter Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2013 do 7.7.2015 |
Adresa | K vrbě 510/7, 10300 Praha |
jednatel | Ing. Tomáš Velemínský |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2013 do 7.7.2015 |
Adresa | Bratří Čapků 1850/22, 10100 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Richter Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2013 do 7.7.2015 |
Adresa | K Vrbě 510/7, 10300 Praha 10 |
jednatel | Ing. Tomáš Velemínský |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2008 do 1.9.2013 |
Adresa | Bratří Čapků 22, 11000 Praha 10 |
jednatel | Ing. Jiří Richter Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2011 do 17.8.2013 |
Adresa | K Vrbě 510/7, 10300 Praha 10 |
jednatel | Ing. Jiří Drbohlav |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2008 do 7.7.2011 |
Adresa | K Haltýři 687/15, 18100 Praha 8 |
IČO: | 28426070 |
---|---|
Firma: | IMMORENT Vega, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 7. 2008 |
Sídlo: | Budějovická 1518/13, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |