IMET-CZ, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IMET-CZ, spol. s r.o. (25855166) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Palkovická 529, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 3. 2000 a je stále aktivní. IMET-CZ, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o IMET-CZ, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IMET-CZ, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 3. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22365 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25855166 | |
Jméno: | IMET-CZ, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.3.2000 |
Zapsána dne: | 28.3.2000 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 22.7.2014 |
Základní kapitál | 2 400 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.9.2005 | |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.3.2000 - 27.9.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palkovická 529, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 22.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Míru 3267, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 28.3.2000 - 22.7.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zámečnictví, nástrojářství | 22.7.2014 |
obráběčství | 22.7.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.7.2009 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 13.5.2005 - 16.7.2009 |
výroba a hutní zpracování železa a oceli | 13.5.2005 - 16.7.2009 |
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů | 13.5.2005 - 16.7.2009 |
zprostředkování obchodu | 13.5.2005 - 16.7.2009 |
zámečnictví | 13.5.2005 - 22.7.2014 |
kovoobráběčství | 13.5.2005 - 22.7.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 28.3.2000 - 16.7.2009 |
jednatel | Vít Lederer |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2019 |
Adresa | 598, 73901 Baška |
jednatel | Vít Lederer |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 22.2.2019 |
Adresa | Vítězslava Nezvala 738, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Vít Lederer |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2008 do 22.7.2014 |
Adresa | V. Nezvala 738, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Ing. Jozef Maťas |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2002 do 28.2.2008 |
Adresa | Pod Zahradami 64/A, 84101 Bratislava |
Jednatel | Miroslav Knězek |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2000 do 20.5.2002 |
Adresa | Lískovecká 224, 73801 Frýdek-Místek |
Jednatel | Ing. Ján Šebeň |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2000 do 20.5.2002 |
Adresa | Vinohradská 5, Stupava |
IČO (identifikační číslo): | 25855166 |
---|---|
Jméno: | IMET-CZ, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 3. 2000 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Palkovická 529, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 12. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 12. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 3. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 3. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 3. 2000 |
Zánik oprávnění | 16. 2. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 16. 2. 2005 |
Člen statutárního orgánu: | Vít Lederer |
---|
IČO: | 25855166 |
---|---|
Firma: | IMET-CZ, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 28. 3. 2000 |
Sídlo: | Palkovická 529, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla |
Výroba konstrukčních kovových výrobků |
Obrábění |
Výroba zámků a kování |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |