IMBISS, s.r.o."^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IMBISS, s.r.o."^v likvidaci"^ (25846973) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Želivského 388/5, 72400 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 11. 1999 IMBISS, s.r.o."^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o IMBISS, s.r.o."^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IMBISS, s.r.o."^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 11. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21660 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25846973 | |
Jméno: | IMBISS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.11.1999 |
Zapsána dne: | 15.11.1999 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.08.2013, č.j. 15 Cm 58/2012-7, které nabylo právní moci dne 26.11.2013, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 21.1.2014 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.11.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Želivského 388/5, Ostrava 72400, Česká republika | 31.5.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Náměstí Republiky 2, Havířov - Město 73601, Česká republika | 6.6.2000 - 11.9.2007 |
Adresa: | Lidická 43, Havířov - Šumbark 73601, Česká republika | 15.11.1999 - 6.6.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.7.2010 - 31.5.2018 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.11.1999 - 7.7.2010 |
pronájem movitých a nemovitých věcí | 15.11.1999 - 7.7.2010 |
hostinská činnost | 15.11.1999 - 31.5.2018 |
Jednatel | Šárka Pětníková |
---|---|
Ve funkci | od 25.12.2019 |
Adresa | Ukrajinská 1441/22, 70800 Ostrava |
Jednatel | Šárka Havelková |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2018 do 25.12.2019 |
Adresa | Ukrajinská 1441/22, 70800 Ostrava |
jednatel | Šárka Havelková |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2007 do 31.5.2018 |
Adresa | Želivského 388/5, 72400 Ostrava |
jednatel | Ivan Stoklasa |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.1999 do 11.9.2007 |
Adresa | Fibichova 5/219, 73601 Havířov - Město |
jednatel | Norbert Romaňák |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.1999 do 11.9.2007 |
Adresa | Jarošova 5/865, 73601 Havířov - Šumbark |
jednatel | Radim Buchta |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.1999 do 3.10.2001 |
Adresa | Jedlová 6/495, 73601 Havířov - Šumbark |
IČO (identifikační číslo): | 25846973 |
---|---|
Jméno: | IMBISS, s.r.o."^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 11. 1999 |
Sídlo: | Želivského 388/5, Ostrava 72400 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Šárka Havelková |
---|
IČO: | 25846973 |
---|---|
Firma: | IMBISS, s.r.o."^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Nová Bělá |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 11. 1999 |
Sídlo: | Želivského 388/5, Ostrava 72400 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |