IMAS International spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IMAS International spol. s r.o. v likvidaci (26050838) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pražská tř. 563/99, 37004 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 9. 2002 IMAS International spol. s r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o IMAS International spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IMAS International spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 12. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11152 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26050838 | |
Jméno: | H & P BUDWEIS THETA spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.9.2002 |
Zapsána dne: | 12.9.2002 | |
Rozhodnutím jediného společníka ze dne 14.06.2024 byla společnost zrušena s likvidací a ke dni 01.07.2024 vstoupila do likvidace. | 1.7.2024 | |
Společnost IMAS International spol. s r.o. oznamuje, že s účinností ke dni 01.07.2024 byla zrušena a vstoupila do likvidace a že od uvedeného dne používá obchodní firmu s dodatkem v likvidaci. Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené tímto vstupem společnosti do likvidace se dle ust. §198 občanského zákoníku vyzývají, aby u likvidátora společnosti přihlásili své pohledávky a jiná práva v zákonné lhůtě tří měsíců počítané ode dne zveřejnění tohoto oznámení v obchodním věstníku (druhé zveřejnění). Toto oznámení zveřejňované v obchodním rejstříku nahrazuje v souladu s ust. §13, odst. 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. první zveřejnění tohoto oznámení v obchodním věstníku. | 1.7.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 17.12.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská tř. 563/99, České Budějovice 37004, Česká republika | 7.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Pražská tř. 563/99, České Budějovice 37004, Česká republika | 18.8.2003 - 7.1.2020 |
Adresa: | V. Talicha 752/12, České Budějovice 37005, Česká republika | 12.9.2002 - 18.8.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.12.2014 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 17.12.2014 |
reklamní činnost a marketing | 22.11.2003 - 17.12.2014 |
Velkoobchod | 12.9.2002 - 17.12.2014 |
Specializovaný maloobchod | 12.9.2002 - 17.12.2014 |
Pronájem nemovitostí a poskytování základních služeb s tím spojených | 12.9.2002 - 17.12.2014 |
jednatel | Dipl.-Ing. Dr. Gernot Hendorfer |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2008 |
Adresa | Steiglandweg , Leonding |
jednatel | Ansgar Löhner, Dipl.Brwt, BSIB |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2024 |
Adresa | Loderleiten-Süd 2 , Ernsthofen |
jednatel | Ansgar Löhner, Dipl.Brwt, BSIB |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2014 do 1.7.2024 |
Adresa | Heinz Lettner - Siedlung 15 , 4343 Mitterkirchen im Machland |
jednatel | Ansgar Löhner, Dipl.Brwt, BSIB |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2008 do 17.12.2014 |
Adresa | Ardagger Stift , Ardagger |
jednatel | Gabriele Ingo Kaplitza |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2004 do 14.8.2008 |
Adresa | Gaferlweg , 4073 Wilhering |
jednatel | Gabriele Kaplitza |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2004 do 26.4.2004 |
Adresa | Gaferlweg , 4073 Wilhering |
jednatel | Gabriele Kaplitza |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2004 do 7.1.2004 |
Adresa | Gaferlweg , 4073 Wilhering |
Jednatel | Mag. Wilhelm Deutschmann |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2002 do 14.10.2003 |
Adresa | Eichkogelweg , Ansfelden |
IČO: | 26050838 |
---|---|
Firma: | IMAS International spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 12. 9. 2002 |
Sídlo: | Pražská tř. 563/99, České Budějovice 37004 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |