ILGUAM z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ILGUAM z. s. (09154540) je Spolek. Sídlí na adrese Charkovská 399/16, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 6. 2020 ILGUAM z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ILGUAM z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ILGUAM z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 6. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 73411 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09154540 | |
Jméno: | ILGUAM z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 9.6.2020 |
Zapsána dne: | 9.6.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Charkovská 399/16, Praha 10100, Česká republika | 20.5.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Jana Masaryka 330/48, Praha 12000, Česká republika | 9.6.2020 - 20.5.2022 |
Člen výboru | Tereza Martinová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2023 |
Adresa | Ruská 971/92, 10000 Praha |
Předseda Výboru spolku | Mgr. Magdalena Kodedová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2022 |
Adresa | Petra Rezka 1079/14, 14000 Praha |
Místopředsedkyně výboru | Mgr. Martina Vaníková Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2023 |
Adresa | Vršovické náměstí 1013/3, 10100 Praha |
Místopředsedkyně výboru | Mgr. Martina Vaníková Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2023 do 22.11.2023 |
Adresa | Kamerunská 601/4, 16000 Praha |
Místopředseda Výboru spolku | Mgr. Václav Valtr |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2022 do 13.6.2023 |
Adresa | Petra Rezka 1079/14, 14000 Praha |
Člen Výboru spolku | Jan Dufek |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2022 do 13.6.2023 |
Adresa | Svobodova 136/9, 12800 Praha |
Předseda Výboru spolku | Mgr. Magdalena Kodedová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2022 do 16.12.2022 |
Adresa | Na Pankráci 470/8, 14000 Praha |
Člen výboru | Michaela Antalíková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2021 do 20.5.2022 |
Adresa | V předpolí 1973/12, 10000 Praha |
Předseda výboru | Ing. Šárka Grundy MA |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2022 do 20.5.2022 |
Adresa | Mánesova 1408/62, 12000 Praha |
Místopředseda výboru | MUDr. Šárka Ducháčková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2022 do 20.5.2022 |
Adresa | Zapova 1545/14, 15000 Praha |
Předseda výboru | Jitka Šimková |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2020 do 4.2.2022 |
Adresa | Jana Masaryka 330/48, 12000 Praha |
Místopředseda výboru | Bc. Gabriela Hrdina |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2020 do 4.2.2022 |
Adresa | Dlážděná 1491/3, 11000 Praha |
Člen výboru | Michaela Antalíková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2020 do 2.6.2021 |
Adresa | Salvátorská 925/2, 11000 Praha |
IČO: | 09154540 |
---|---|
Firma: | ILGUAM z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 6. 2020 |
Sídlo: | Charkovská 399/16, Praha 10100 |
---|
Činnosti organizací dětí a mládeže |