II. župa sdružených obcí baráčníků Jiřího z Poděbrad na pravém břehu Vltavy se sídlem v Praze má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
II. župa sdružených obcí baráčníků Jiřího z Poděbrad na pravém břehu Vltavy se sídlem v Praze (00443964) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Tržiště 555/23, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 II. župa sdružených obcí baráčníků Jiřího z Poděbrad na pravém břehu Vltavy se sídlem v Praze má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o II. župa sdružených obcí baráčníků Jiřího z Poděbrad na pravém břehu Vltavy se sídlem v Praze nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro II. župa sdružených obcí baráčníků Jiřího z Poděbrad na pravém břehu Vltavy se sídlem v Praze na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 40743 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00443964 | |
Jméno: | II. župa sdružených obcí baráčníků Jiřího z Poděbrad na pravém břehu Vltavy se sídlem v Praze | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tržiště 555/23, Praha 11800, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
rychtář | Jana Gabryšová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2023 |
Adresa | Olbramovická 706/3, 14200 Praha |
rychtář | Jana Gabryšová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2022 do 9.8.2023 |
Adresa | Olbramovická 706/3, 14200 Praha |
rychtář | Jana Gabryšová |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2020 do 30.8.2022 |
Adresa | Olbramovická 706/3, 14200 Praha |
IČO: | 00443964 |
---|---|
Firma: | II. župa sdružených obcí baráčníků Jiřího z Poděbrad na pravém břehu Vltavy se sídlem v Praze |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 31. 12. 1976 |
Sídlo: | Tržiště 555/23, Praha 11800 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |