iGo invest s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
iGo invest s.r.o. v likvidaci (28325354) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Havlíčkova 47, 53303 Dašice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 2. 2009 iGo invest s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o iGo invest s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro iGo invest s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 2. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 61399 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28325354 | |
Jméno: | iGo invest s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.2.2009 |
Zapsána dne: | 10.2.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.2.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlíčkova 47, Dašice 53303, Česká republika | 10.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkova 47, Dašice 53303, Česká republika | 15.12.2012 - 10.9.2015 |
Adresa: | 1, Dvůr Králové nad Labem 54401, Česká republika | 8.3.2012 - 15.12.2012 |
Adresa: | Štefánikova 319/18, Hradec Králové 50011, Česká republika | 29.4.2009 - 8.3.2012 |
Adresa: | Jiráskova 1150/66, Třebíč 67401, Česká republika | 10.2.2009 - 29.4.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 8.3.2012 - 20.8.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.4.2009 - 20.8.2014 |
jednatel | Nikola Říhová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 |
Adresa | Vranovská 1163/90, 61400 Brno |
jednatel | Nikola Říhová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2017 do 22.6.2022 |
Adresa | Voříškova 567/8, 62300 Brno |
jednatel | Nikola Říhová |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2016 do 7.4.2017 |
Adresa | Valouškova 578/17, 63500 Brno |
jednatel | Nikola Říhová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 14.4.2016 |
Adresa | Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové |
jednatel | Nikola Říhová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2014 do 10.9.2015 |
Adresa | Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové |
jednatel | Nikola Říhová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2013 do 4.2.2014 |
Adresa | třída Edvarda Beneše 1415/29, 50012 Hradec Králové |
jednatel | Daniel Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2012 do 15.12.2012 |
Adresa | 1, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
jednatel | Martin Podzimek |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2009 do 8.3.2012 |
Adresa | Štefánikova 319/18, 50011 Hradec Králové |
jednatel | Ondřej Bednář |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2009 do 8.3.2012 |
Adresa | 48, 54404 Dvůr Králové nad Labem |
jednatel | Monika Tomášová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2009 do 29.4.2009 |
Adresa | 165, 67502 Studenec |
IČO: | 28325354 |
---|---|
Firma: | iGo invest s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Dašice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 2. 2009 |
Sídlo: | Havlíčkova 47, Dašice 53303 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |