IGNORIS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IGNORIS s.r.o. (09530932) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Havlíčkova 728/3, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 9. 2020 a je stále aktivní. IGNORIS s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o IGNORIS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IGNORIS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 30. 9. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 43056 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09530932 | |
Jméno: | IGNORIS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.9.2020 |
Zapsána dne: | 30.9.2020 |
Základní kapitál | 6 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.9.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlíčkova 728/3, Plzeň 30100, Česká republika | 2.11.2022 |
---|---|---|
Adresa: | V zářezu 902/4, Praha 15800, Česká republika | 3.11.2020 - 2.11.2022 |
Adresa: | Slavojova 579/9, Praha 12800, Česká republika | 30.9.2020 - 3.11.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností: - Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod | 2.11.2022 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 30.9.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.9.2020 - 2.11.2022 |
jednatel | Mgr. Petr Seidenglanz |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2022 |
Adresa | Zborovská 589/45, 30100 Plzeň |
jednatel | Mgr. Barbora Černá |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2022 |
Adresa | Kaznějovská 1308/54, 32300 Plzeň |
jednatel | Peter Jakubík |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2022 do 2.11.2022 |
Adresa | Chalupkova 16 , Nitra |
jednatel | Ivan Byrovaš |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2020 do 7.1.2022 |
Adresa | Kaznějovská 1309/56, 32300 Plzeň |
jednatel | PaedDr. Marie Maňasová |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2020 do 3.11.2020 |
Adresa | Vřesová 600, 25303 Chýně |
IČO (identifikační číslo): | 09530932 |
---|---|
Jméno: | IGNORIS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 9. 2020 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Havlíčkova 728/3, Plzeň 30100 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 5. 2024 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 9. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Petr Seidenglanz |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Barbora Černá |
IČO: | 09530932 |
---|---|
Firma: | IGNORIS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 9. 2020 |
Sídlo: | Havlíčkova 728/3, Plzeň 30100 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba potravinářských výrobků |
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných |
Příprava staveniště |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Činnosti reklamních agentur |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |