iBusiness Thein a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
iBusiness Thein a.s. (27818331) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Technická 3029, 61600 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 11. 2007 a je stále aktivní. iBusiness Thein a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o iBusiness Thein a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro iBusiness Thein a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 11. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 14132 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27818331 | |
Jméno: | Hederus system a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 9.11.2007 |
Zapsána dne: | 9.11.2007 | |
Smlouvou o prodeji části závodu ze dne 3. 12. 2014 byla s účinností ke dni 1. 1. 2015 převedena část závodu společnosti vymezená rozhodnutím představenstva ze dne 20. 10. 2014 na nabyvatele C SYSTEM CZ a.s., IČ: 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno. | 1.1.2015 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 3.4.2014 - 1.1.2015 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 3.4.2014 - 1.1.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 3.4.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 11.2.2008 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 9.11.2007 - 11.2.2008 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 11.8.2021 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 15.9.2016 - 11.8.2021 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 13.11.2013 - 15.9.2016 |
kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 9.11.2007 - 13.11.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Technická 3029/17, Brno 61600, Česká republika | 23.9.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Technická 3029/17, Brno 61600, Česká republika | 2.5.2024 - 23.9.2024 |
Adresa: | Otakara Ševčíka 938/56, Brno 63600, Česká republika | 1.5.2023 - 2.5.2024 |
Adresa: | Řípská 347/6, Brno 62700, Česká republika | 25.4.2014 - 1.5.2023 |
Adresa: | Barrandova 409/1, Praha 14300, Česká republika | 11.2.2008 - 25.4.2014 |
Adresa: | Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava 70200, Česká republika | 9.11.2007 - 11.2.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to: - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů; - velkoobchod a maloobchod; - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; - poskytování technických služeb | 11.8.2021 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 1.7.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.7.2009 - 11.8.2021 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 1.7.2009 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 1.7.2009 - 19.4.2016 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 30.4.2008 - 1.7.2009 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 30.4.2008 - 1.7.2009 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 30.4.2008 - 1.7.2009 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem | 9.11.2007 - 1.7.2009 |
Předseda představenstva | Michal Polesný |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2024 |
Adresa | Na pomezí 910/2, 15800 Praha |
Člen představenstva | Jana Studničková |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2023 |
Adresa | Arbesovo náměstí 1064/3, 15000 Praha |
Předseda představenstva | Ing. Viktor Žák |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2022 do 31.5.2024 |
Adresa | Stejskalova 849/40, 61500 Brno |
člen představenstva | Ing. Subhi Brož Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 do 30.10.2023 |
Adresa | Dědinova 1983/6, 14800 Praha |
člen představenstva | Jindřich Klimíček |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2022 do 30.11.2022 |
Adresa | Pražská cesta 249, 25162 Tehovec |
člen představenstva | Ing. Petr Možiš |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2022 do 10.8.2022 |
Adresa | Do rybníčků 1194/13, 18400 Praha |
Předseda představenstva | Ing. Viktor Žák |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2022 do 16.7.2022 |
Adresa | Stejskalova 849/40, 61500 Brno |
Člen představenstva | Ing. Viktor Žák |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2022 do 14.6.2022 |
Adresa | Stejskalova 849/40, 61500 Brno |
předseda představenstva | Vladimír Lisoň |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2021 do 1.6.2022 |
Adresa | Toužimská 964/9, 19700 Praha |
člen představenstva | Jana Moravová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 do 1.2.2022 |
Adresa | Na Křížku 204, 25165 Ondřejov |
předseda představenstva | Jiří Šilhavý |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2021 do 12.11.2021 |
Adresa | 261, 66484 Zakřany |
předseda představenstva | Jiří Šilhavý |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 do 3.11.2021 |
Adresa | Brechtova 35/15, 63800 Brno |
člen představenstva | Peter Škuta |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2016 do 11.8.2021 |
Adresa | Luhy 128, 76312 Vizovice |
předseda představenstva | Jiří Šilhavý |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2016 do 11.8.2021 |
Adresa | Brechtova 35/15, 63800 Brno |
člen představenstva | Radek Meduňa |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2017 do 11.8.2021 |
Adresa | K Lesu 567, 25244 Psáry |
člen představenstva | Pavel Hyhlík |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2016 do 21.9.2017 |
Adresa | Jurkovičova 963/20, 14900 Praha |
člen představenstva | Pavel Hyhlík |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2016 do 9.12.2016 |
Adresa | 31, 53002 Jezbořice |
předseda představenstva | Jiří Šilhavý |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2016 do 23.4.2016 |
Adresa | Brechtova 35/15, 63800 Brno |
člen představenstva | Pavel Hyhlík |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2016 do 23.4.2016 |
Adresa | 31, 53002 Jezbořice |
člen představenstva | Peter Škuta |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2016 do 23.4.2016 |
Adresa | Luhy 128, 76312 Vizovice |
člen představenstva | Peter Škuta |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2013 do 19.4.2016 |
Adresa | Luhy 128, 76312 Vizovice |
předseda představenstva | Jiří Šilhavý |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2013 do 19.4.2016 |
Adresa | Brechtova 35/15, 63800 Brno |
člen představenstva | Pavel Hyhlík |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2014 do 19.4.2016 |
Adresa | 31, 53002 Jezbořice |
člen představenstva | Radek Meduňa |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2013 do 3.4.2014 |
Adresa | K Lesu 567, 25244 Psáry |
předseda představenstva | Jiří Šilhavý |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2008 do 12.3.2013 |
Adresa | Náměstí SNP 1122/14, 61300 Brno |
člen představenstva | Mgr. Radek Meduňa |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2008 do 12.3.2013 |
Adresa | K Lesu 567, 25244 Psáry |
člen představenstva | Ing. Peter Škuta |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2008 do 12.3.2013 |
Adresa | Luhy 128, 76312 Vizovice |
předseda představenstva | Martin Chamr |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2007 do 11.2.2008 |
Adresa | Kpt. Jaroše 757, 73514 Orlová |
člen představenstva | Mgr. Marek Meduňa |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2008 do 11.2.2008 |
Adresa | K Lesu 567, 25244 Psáry |
IČO (identifikační číslo): | 27818331 |
---|---|
Jméno: | iBusiness Thein a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 9. 11. 2007 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Technická 3029, Brno 61600 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 6. 2009 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jana Studničková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Michal Polesný |
IČO: | 27818331 |
---|---|
Firma: | iBusiness Thein a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 11. 2007 |
Sídlo: | Technická 3029, Brno 61600 |
---|
Ostatní zpracovatelský průmysl |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní úklidové činnosti |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |