IBS PONYEXPRES Logistics, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IBS PONYEXPRES Logistics, a.s. (05483361) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Andělohorská 245, 46331 Chrastava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 10. 2016 a je stále aktivní. IBS PONYEXPRES Logistics, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o IBS PONYEXPRES Logistics, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IBS PONYEXPRES Logistics, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 17. 10. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2606 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05483361 | |
Jméno: | IBS PONYEXPRES Logistics, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 17.10.2016 |
Zapsána dne: | 17.10.2016 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 600 000 Kč | |
Platnost od - do | 17.10.2016 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 17.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Andělohorská 245, Chrastava 46331, Česká republika | 17.10.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.10.2016 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 17.10.2016 |
člen správní rady | Ing. Michal Laboutka |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2022 |
Adresa | Vítězná 1420/16, 46001 Liberec |
člen správní rady | Ing. Michal Laboutka |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2022 do 24.8.2022 |
Adresa | Kaštanová 2087, 25301 Hostivice |
Člen správní rady | Dana Zavoralová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 16.5.2022 |
Adresa | Holubova 515/15, 46312 Liberec |
Statutární ředitel | Dana Zavoralová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 1.1.2021 |
Adresa | Holubova 515/15, 46312 Liberec |
IČO (identifikační číslo): | 05483361 |
---|---|
Jméno: | IBS PONYEXPRES Logistics, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 17. 10. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Andělohorská 245, Chrastava 46331 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 10. 2016 |
IČO: | 05483361 |
---|---|
Firma: | IBS PONYEXPRES Logistics, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Chrastava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 10. 2016 |
Sídlo: | Andělohorská 245, Chrastava 46331 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Skladování |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Administrativní a kancelářské činnosti |