Ibrus CZ, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ibrus CZ, s.r.o. (26011972) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 97, 50732 Cholenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 2004 a již ukončila svou činnost. Ibrus CZ, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Ibrus CZ, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ibrus CZ, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 8. 7. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19994 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26011972 | |
Jméno: | Violla-I.V.I, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.7.2004 |
Zapsána dne: | 8.7.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.7.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 97, Cholenice 50732, Česká republika | 27.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Husova 152, Jičín 50601, Česká republika | 16.2.2016 - 27.9.2016 |
Adresa: | Za Humny 46, Železnice 50713, Česká republika | 8.7.2004 - 14.10.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.2.2016 |
Zednictví | 4.2.2005 |
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 4.2.2005 - 16.2.2016 |
Správa a údržba nemovitostí | 4.2.2005 - 16.2.2016 |
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost | 4.2.2005 - 16.2.2016 |
Přípravné práce pro stavby | 8.7.2004 - 16.2.2016 |
Jednatel | Ivan Obryskyy |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 |
Adresa | 97, 50732 Cholenice |
jednatel | Ivan Obryskyy |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 11.1.2017 |
Adresa | 97, 50732 Cholenice |
jednatel | Ivan Obryskyy |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 11.1.2017 |
Adresa | 97, 50732 Cholenice |
jednatel | Ivan Obryskyy |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 26.2.2016 |
Adresa | 47, 28902 Chroustov |
jednatel | Valentyna Lezhovka |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2005 do 16.2.2016 |
Adresa | , Chroustov ll, 289 02 Kněžice |
jednatel | Ivan Obryskyy |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2005 do 16.2.2016 |
Adresa | , Chroustov ll, 289 02 Kněžice |
Jednatel | Ivan Obryskyy |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2004 do 16.2.2016 |
Adresa | , Chroustov 11, 289 02 Kněžice |
Jednatel | Ivan Obryskyy |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2004 do 16.2.2016 |
Adresa | , Chroustov 11, 289 02 Kněžice |
jednatel | Valentyna Lezhovka |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2005 do 16.2.2016 |
Adresa | , Chroustov ll, 289 02 Kněžice |
jednatel | Ivan Obryskyy |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2005 do 16.2.2016 |
Adresa | , Chroustov ll, 289 02 Kněžice |
IČO (identifikační číslo): | 26011972 |
---|---|
Jméno: | Ibrus CZ, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 7. 2004 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 97, Cholenice 50732 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 29. 9. 2004 |
Přerušeno od | 3. 5. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 8. 7. 2004 |
Přerušeno od | 3. 5. 2018 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 7. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Obryskyy |
---|
IČO: | 26011972 |
---|---|
Firma: | Ibrus CZ, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Cholenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 7. 2004 |
Sídlo: | 97, Cholenice 50732 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |