IBG-NET s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
IBG-NET s. r. o. (28728548) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Cyrila a Metoděje 66, 44101 Podbořany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 7. 2010 IBG-NET s. r. o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o IBG-NET s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro IBG-NET s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 29. 7. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 29059 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28728548 | |
Jméno: | IBG-NET s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.7.2010 |
Zapsána dne: | 29.7.2010 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.7.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cyrila a Metoděje 66, Podbořany 44101, Česká republika | 29.7.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.1.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.7.2010 - 2.1.2016 |
Jednatel | Mgr. Petr Ljapin |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2016 |
Adresa | Tyršova 653, 29441 Dobrovice |
Jednatel | Pavel Růt |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2016 |
Adresa | Mariánská ulice 973, 44101 Podbořany |
Jednatel | Pavel Růt |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2010 do 2.1.2016 |
Adresa | Mariánská ulice 973, 44101 Podbořany |
Jednatel | Mgr. Petr Ljapin |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2013 do 2.1.2016 |
Adresa | Tyršova 653, 29441 Dobrovice |
Jednatel | Mgr. Petr Ljapin |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2010 do 28.6.2013 |
Adresa | Ořechová 618, 29471 Benátky nad Jizerou |
IČO: | 28728548 |
---|---|
Firma: | IBG-NET s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Podbořany |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 7. 2010 |
Sídlo: | Cyrila a Metoděje 66, Podbořany 44101 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |