I. ODBÍJENKÁŘSKÝ KLUB CHOMUTOV z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
I. ODBÍJENKÁŘSKÝ KLUB CHOMUTOV z.s. (65081099) je Spolek. Sídlí na adrese Sládkova 3468/36, 43003 Chomutov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 I. ODBÍJENKÁŘSKÝ KLUB CHOMUTOV z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o I. ODBÍJENKÁŘSKÝ KLUB CHOMUTOV z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro I. ODBÍJENKÁŘSKÝ KLUB CHOMUTOV z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2644 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65081099 | |
Jméno: | I. ODBÍJENKÁŘSKÝ KLUB CHOMUTOV z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sládkova 3468/36, Chomutov 43003, Česká republika | 16.8.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Wolkerova 811/14, Chomutov 43001, Česká republika | 30.11.2018 - 16.8.2023 |
Adresa: | , Chomutov , | 1.1.2014 - 30.11.2018 |
předseda | Tom Ringler |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2023 |
Adresa | Sládkova 3468/36, 43003 Chomutov |
předseda | Tomáš Ringler |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2021 do 16.8.2023 |
Adresa | Karla Buriana 3581, 43001 Chomutov |
předseda | Tomáš Ringler |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2018 do 3.2.2021 |
Adresa | Sládkova 3468/36, 43003 Chomutov |
IČO: | 65081099 |
---|---|
Firma: | I. ODBÍJENKÁŘSKÝ KLUB CHOMUTOV z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Chomutov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 6. 1997 |
Sídlo: | Sládkova 3468/36, Chomutov 43003 |
---|
Činnosti sportovních klubů |