I a R/AYER s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
I a R/AYER s.r.o. (60491876) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Petynce 133/126, 16900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 6. 1994 I a R/AYER s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o I a R/AYER s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro I a R/AYER s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 6. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27732 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60491876 | |
Jméno: | I a R/AYER s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.6.1994 |
Zapsána dne: | 8.6.1994 | |
Obchodní jméno anglicky zní: I a R/AYER Ltd. | 8.6.1994 |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.6.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Petynce 133/126, Praha 16900, Česká republika | 14.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Petynce 126, Praha 6 , Česká republika | 8.6.1994 - 14.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Marketing, propagace, reklama | 8.6.1994 |
Jednatel | Radek Šulák |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 |
Adresa | Bechyňská 639, 19900 Praha |
Jednatel | Radek Šulák |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.1994 do 8.8.2015 |
Adresa | Kopřivnická 610, Praha 9 |
IČO: | 60491876 |
---|---|
Firma: | I a R/AYER s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 8. 6. 1994 |
Sídlo: | Na Petynce 133/126, Praha 16900 |
---|
Reklamní činnosti |