HYTEC spol. s. r. o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HYTEC spol. s. r. o. v likvidaci (47537698) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lubenská 2408, 26901 Rakovník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 2. 1993 a je stále aktivní. HYTEC spol. s. r. o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o HYTEC spol. s. r. o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HYTEC spol. s. r. o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 2. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17863 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47537698 | |
Jméno: | HYTEC spol. s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.2.1993 |
Zapsána dne: | 19.2.1993 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 1253/2023-6 ze dne 13.11.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 16.12.2023. | 9.2.2024 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 12.02.93 | 19.2.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.2.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lubenská 2408, Rakovník 26901, Česká republika | 11.11.1999 |
---|---|---|
Adresa: | Vojanova 1703, Rakovník 26901, Česká republika | 19.2.1993 - 11.11.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.6.2009 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy | 20.4.1994 - 24.6.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.2.1993 - 24.6.2009 |
technické poradenství ve strojírenství | 19.2.1993 - 24.6.2009 |
konstrukční a projekční práce v oboru strojírenství | 19.2.1993 - 24.6.2009 |
jednatel | Ing. Ivo Brůžek |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2018 |
Adresa | Flemíkova 1097, 26901 Rakovník |
jednatel | Ing. Ivo Brůžek |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1993 do 9.6.2018 |
Adresa | Vojanova 1703, 26901 Rakovník |
IČO (identifikační číslo): | 47537698 |
---|---|
Jméno: | HYTEC spol. s. r. o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 2. 1993 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Lubenská 2408, Rakovník 26901 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 2. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ivo Brůžek |
---|
IČO: | 47537698 |
---|---|
Firma: | HYTEC spol. s. r. o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Rakovník |
Základní územní jednotka: | Rakovník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 2. 1993 |
Sídlo: | Lubenská 2408, Rakovník 26901 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |