HYDROENERGIE spol. s r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HYDROENERGIE spol. s r. o. (15052842) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 29, 53801 Bylany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 8. 1991 a je stále aktivní. HYDROENERGIE spol. s r. o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o HYDROENERGIE spol. s r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HYDROENERGIE spol. s r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 13. 8. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 630 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15052842 | |
Jméno: | HYDROENERGIE spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.8.1991 |
Zapsána dne: | 13.8.1991 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 11.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 11.7.2014 | |
Podle Změny společenské smlouvy ze dne 10.11.1992 upravuje se společenská smlouva uzavřená dne 12.8.1991. | 17.12.1992 | |
Jménem společnosti jedná navenek a podepisuje za ni jednatel. | 17.12.1992 - 17.12.1992 | |
Společníci: | 17.12.1992 - 17.12.1992 | |
Karel K r u l í k , r.č. 530723/014, bytem Bylany č. 31 | 17.12.1992 - 17.12.1992 | |
Vklad jediného společníka činí 100 000,- Kč. | 17.12.1992 - 17.12.1992 | |
Kmenové jmění společnosti činí 100 000,- Kč. | 17.12.1992 - 17.12.1992 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 12. 8. 1991 podle ust. par. 106 n) zák. č. 103/90 Sb. | 13.8.1991 | |
Kmenové jmění: Kmenové jmění společníků činí 100 000,-- Kčs Vklady jednotlivých společníků činí 50 000,-- Kčs | 13.8.1991 - 17.12.1992 | |
Zastupování: Zastupovat společnost navenek a podepisovat za ni je oprávněn společník pověřený shromážděním společníků. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému názvu společnosti se připojí jméno a vlastnoruční podpis oprávněné osoby. | 13.8.1991 - 17.12.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.12.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 29, Bylany 53801, Česká republika | 21.10.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 7, Bylany 53801, Česká republika | 16.10.2018 - 21.10.2023 |
Adresa: | 31, Bylany 53801, Česká republika | 13.8.1991 - 16.10.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 11.7.2014 |
Zámečnictví, nástrojářství | 11.7.2014 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny | 11.7.2014 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 11.7.2014 |
Klempířství a oprava karoserií | 11.7.2014 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 11.7.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.7.2014 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 11.7.2014 |
vodoinstalatérství, topenářství | 20.4.2001 |
opravy silničních vozidel | 20.4.2001 |
hostinská činnost | 20.4.2001 - 2.8.2007 |
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny | 20.4.2001 - 11.7.2014 |
vodoinstalatérství | 20.4.2001 - 11.7.2014 |
podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nezabezpečených | 20.4.2001 - 11.7.2014 |
zámečnictví | 20.4.2001 - 11.7.2014 |
topenářství | 20.4.2001 - 11.7.2014 |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 20.4.2001 - 11.7.2014 |
ubytovací služby | 20.4.2001 - 11.7.2014 |
opravy karosérií | 20.4.2001 - 11.7.2014 |
podnikání v oblasti nakládání s odpady | 2.12.1996 - 2.8.2007 |
silniční motorová doprava nákladní | 2.12.1996 - 11.7.2014 |
půjčování věcí movitých | 2.12.1996 - 11.7.2014 |
výroba klíčů | 2.12.1996 - 11.7.2014 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 2.12.1996 - 11.7.2014 |
montáž, opravy a údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí | 2.12.1996 - 11.7.2014 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 2.12.1996 - 11.7.2014 |
zprostředkovatelská činnost | 17.12.1992 - 11.7.2014 |
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího pro- deje a prodej | 17.12.1992 - 11.7.2014 |
Obchodní činnost v oblasti nákupu a prodeje surovin, výrobků a materiálů v ekologické oblasti pro stavební, strojní a elektrovýrobu v souvisejících činnostech, včetně komponentů hydroelektrických vodních turbín, zařízení pro snižování škodlivých látek splodin pro elektrárny a výtopny Zprostředkovatelská, dovozní, zastupitelská, servisní činnost a poradenská činnost v oblasti ekologie, potravinářského průmyslu a stavebnictví Stavební činnost Zahraničně obchodní činnost v souladu s par. 4 vyhl. FMZO č. 27/91 Sb. (u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař. vlády 256/90 Sb.) | 13.8.1991 - 17.12.1992 |
V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu | 13.8.1991 - 17.12.1992 |
jednatel společnosti | Karel Krulík |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2018 |
Adresa | 7, 53801 Bylany |
jednatel společnosti | Karel Krulík |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2014 do 21.9.2018 |
Adresa | 31, 53801 Bylany |
jednatel společnosti | Karel Krulík |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2014 do 21.9.2018 |
Adresa | 31, 53801 Bylany |
jednatel společnosti | Karel Krulík |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.1992 do 11.7.2014 |
Adresa | č. 31, Bylany |
společník | František Krulík |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.1991 do 17.12.1992 |
Adresa | 105, Vilémov |
společník | Karel Krulík |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.1991 do 17.12.1992 |
Adresa | 31, Bylany |
IČO (identifikační číslo): | 15052842 |
---|---|
Jméno: | HYDROENERGIE spol. s r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 6. 1991 |
Celkový počet živností: | 35 |
Aktivních živností: | 9 |
Sídlo: | 29, Bylany 53801 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 3. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 3. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 11. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 6. 1996 |
Zánik oprávnění | 22. 1. 2024 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 6. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 6. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2000 |
Zánik oprávnění | 15. 2. 2007 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 15. 2. 2007 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 7. 2. 2005 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 12. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 7. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 6. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 28. 7. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 28. 7. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Karel Krulík |
---|
IČO: | 15052842 |
---|---|
Firma: | HYDROENERGIE spol. s r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Bylany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 6. 1991 |
Sídlo: | 29, Bylany 53801 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Silniční nákladní doprava |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |