HUTNÍK, stavební bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HUTNÍK, stavební bytové družstvo (00487163) je Družstvo. Sídlí na adrese Svatoplukova 519, 69801 Veselí nad Moravou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 10. 1989 HUTNÍK, stavební bytové družstvo má dva obory činností.
Jako zdroj dat o HUTNÍK, stavební bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HUTNÍK, stavební bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 10. 1989 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXXXV 3 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00487163 | |
Jméno: | HUTNÍK, stavební bytové družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 25.10.1989 |
Zapsána dne: | 25.10.1989 | |
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté shromážděním delegátů dne 11.12.1992 a přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle ust. § 765 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. a § 9 odst. 6 písm. a) zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších změn stanov s chválených schromážděním delegátů dne 20.6.2002, 11.11.2003, 21.11.2013. | 8.1.2014 | |
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 11. prosince 1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zákoníku a § 9 odst. 6 písm. a/ zák. č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších změn stanov schválených shromážděním delegátů /které plní působnost členské schůze/ dne 20.6.2002, 11.11.2003. | 9.3.2004 - 8.1.2014 | |
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 11. prosince 1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zákoníku a § 9 odst. 6 písm. a/ zák. č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších změn stanov schválených shromážděním delegátů /které plní působnost členské schůze/ dne 20.6.2002. | 1.7.2003 - 9.3.2004 | |
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 11. prosince 1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zákoníku a § 9 odst. 6 písm. a/ zák. č. 42/1992 Sb. | 28.6.1993 - 1.7.2003 | |
Způsob zřízení: Usnesením ustavující členské schůze družstva konané dne 28. září 1989, kladným vyjádřením rady městského národního výboru ve Veselí nad Moravou ze dne 22. 2. 1989 a se souhlasem Českého svazu bytových družstev, územní útvar pro Jihomoravský kraj v Brně ze dne 30. srpna 1989 č.j. 207/89/0. | 25.10.1989 - 8.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svatoplukova 519, Veselí nad Moravou 69801, Česká republika | 13.2.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Tř. Masarykova 207, Veselí nad Moravou 69801, Česká republika | 9.3.2004 - 13.2.2020 |
Adresa: | Kollárova 1229, Veselí nad Moravou 69812, Česká republika | 25.11.1997 - 9.3.2004 |
Adresa: | Kollárova 1229, Veselí nad Moravou , Česká republika | 28.6.1993 - 25.11.1997 |
Adresa: | , Veselí nad Moravou , Česká republika | 25.10.1989 - 28.6.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům, | 28.6.1993 |
b) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členů a uzavírá smlouvy o nájmu, | 28.6.1993 |
c) zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy, | 28.6.1993 |
d) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy. | 28.6.1993 |
obchodní a zprostředkovatelská činnost včetně prodeje | 2.5.1991 - 28.6.1993 |
projekční činnost na základě dokladu o zvláštní způsobilosti zodpovědného projektanta | 2.5.1991 - 28.6.1993 |
výroba zámečnických výrobků a bytových doplňků. | 2.5.1991 - 28.6.1993 |
jiná hospodářská činnost - inženýrská činnost (na stavbách bytových a rodinných domů, základní technické a občanské vybavenosti). | 9.7.1990 - 28.6.1993 |
Předmětem činnosti bytového družstva je zajišťovat uspokojování | 25.10.1989 - 28.6.1993 |
Uhrazovací povinnost: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu případné ztráty družstva nebo likvidačního schodku podle čl. 104 a 110. | 25.10.1989 - 28.6.1993 |
Družstvo se řídí stanovami přijatými na ustavující členské bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních schůzi družstva konané dne 28. září 1989. a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat socialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. | 25.10.1989 - 28.6.1993 |
místopředseda představenstva | Svatopluk Jančařík |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2020 |
Adresa | Kovářská 1647, 69801 Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Václav Waldhans |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2020 |
Adresa | Kovářská 1648, 69801 Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Václav Tomšic |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2020 |
Adresa | Ořechovka 1727, 69662 Strážnice |
člen představenstva | Radim Gerstberger |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2020 |
Adresa | Kovářská 1644, 69801 Veselí nad Moravou |
předseda představenstva | Ing. Petr Světlík |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2020 |
Adresa | Bedřicha Buchlovana 901, 68605 Uherské Hradiště |
místopředseda | Svatopluk Jančařík |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2014 do 13.2.2020 |
Adresa | Kovářská 1647, 69801 Veselí nad Moravou |
člen | Václav Tomšic |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2014 do 13.2.2020 |
Adresa | Ořechovka 1727, 69662 Strážnice |
člen | Václav Waldhans |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2014 do 13.2.2020 |
Adresa | Kovářská 1648, 69801 Veselí nad Moravou |
člen | Radim Gerstberger |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2014 do 13.2.2020 |
Adresa | Kovářská 1644, 69801 Veselí nad Moravou |
předseda | Ing. Petr Světlík |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2014 do 13.2.2020 |
Adresa | Bedřicha Buchlovana 901, 68605 Uherské Hradiště |
předseda představenstva | Ing. Petr Světlík |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2008 do 8.1.2014 |
Adresa | Bedřicha Buchlovana 901, 68605 Uherské Hradiště |
místopředseda představenstva | Ing. František Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2008 do 8.1.2014 |
Adresa | Ořechovka 1726, 69662 Strážnice |
člen představenstva | Svatopluk Jančařík |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2008 do 8.1.2014 |
Adresa | Kovářská 1647, 69801 Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Václav Waldhans |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2008 do 8.1.2014 |
Adresa | Kovářská 1648, 69801 Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Ivo Hudeček |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2008 do 18.3.2011 |
Adresa | Kovářská 1643, 69801 Veselí nad Moravou |
předseda | Ing. Petr Světlík |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.1998 do 20.5.2008 |
Adresa | B. Buchlovana 901, Uherské Hradiště |
místopředseda | Ivo Hudeček |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2003 do 20.5.2008 |
Adresa | Kovářská 1643, Veselí nad Moravou |
člen představenstva | MUDr. Zdeněk Doupovec |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2003 do 20.5.2008 |
Adresa | Kovářská 1643, Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Václav Waldhans |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2003 do 20.5.2008 |
Adresa | Kovářská 1648, Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Ing. František Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2004 do 20.5.2008 |
Adresa | Ořechovka 1726, 69662 Strážnice |
člen představenstva | Miroslav Ondruš |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2004 do 9.6.2004 |
Adresa | Kovářská 1643, 69801 Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Ing. Jiří Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2003 do 9.3.2004 |
Adresa | Kovářská 1645, Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Ing. Antonín Smetka |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.1991 do 1.7.2003 |
Adresa | 105, Kozojídky |
člen představenstva | Alena Kolková |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.1991 do 1.7.2003 |
Adresa | Hutník 1416, Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Václav Waldhans |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.1997 do 1.7.2003 |
Adresa | Kovářská 1648, Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Ing. František Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.1997 do 1.7.2003 |
Adresa | Ořechovka 1726, Strážnice |
místopředseda | Hana Palánková |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.1998 do 1.7.2003 |
Adresa | Kovářská 1647, Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Arnošt Selucký |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.1998 do 1.7.2003 |
Adresa | Kovářská 1643, Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Zdeněk Bučka |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1990 do 11.10.1999 |
Adresa | Hutník č. 1441, Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Arnošt Selucký |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1990 do 19.5.1998 |
Adresa | 24. dubna 869, Veselí nad Moravou |
předseda | Ing. Petr Světlík |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1993 do 19.5.1998 |
Adresa | Výškovická 53 , Ostrava 3 - Zábřeh |
místopředseda | Hana Palánková |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1993 do 19.5.1998 |
Adresa | Hutník 1416, Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Ing. Stanislav Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1989 do 25.11.1997 |
Adresa | Lány 1360, Veselí nad Moravou |
člen představenstva | Josef Janča |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.1991 do 25.11.1997 |
Adresa | Hutník 1480, Veselí nad Moravou |
předseda | Petr Lovecký |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1990 do 15.1.1993 |
Adresa | Masarykova 1004, Veselí nad Moravou |
místopředseda | Zdeňka Vaškových |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.1991 do 15.1.1993 |
Adresa | Školní 646, Veselí nad Moravou |
místopředseda | Ing. Antonín Smetka |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1989 do 2.5.1991 |
Adresa | 105, Kozojídky |
člen představenstva | Arnošt Letocha |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1990 do 2.5.1991 |
Adresa | Kohlerova 931, Kyjov |
člen představenstva | Libor Berka |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1990 do 2.5.1991 |
Adresa | , Vnorovy II. 167 |
předseda | Ing. Petr Mixa |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1989 do 9.7.1990 |
Adresa | Na rybníku 966, Uherské Hradiště |
člen představenstva | Ferdinand Matějka |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1989 do 9.7.1990 |
Adresa | 1169, Dubňany |
člen představenstva | Jiří Kůřil |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1989 do 9.7.1990 |
Adresa | Hutník 1443, Veselí nad Moravou |
IČO: | 00487163 |
---|---|
Firma: | HUTNÍK, stavební bytové družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Veselí nad Moravou |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 9. 1989 |
Sídlo: | Svatoplukova 519, Veselí nad Moravou 69801 |
---|
Výstavba bytových budov |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |