Hříběcké divadýlko, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hříběcké divadýlko, z.s. (22908919) je Spolek. Sídlí na adrese 5, 39301 Horní Cerekev. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Hříběcké divadýlko, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Hříběcké divadýlko, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hříběcké divadýlko, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5413 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22908919 | |
Jméno: | Hříběcké divadýlko, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 5, Horní Cerekev 39301, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda výboru | Lenka Hašková |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2023 |
Adresa | 5, 39301 Horní Cerekev |
Místopředseda výboru | Žaneta Šimková |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2023 |
Adresa | 80, 39301 Horní Cerekev |
Člen výboru | Ing. Johana Volcová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2023 |
Adresa | 93, 39301 Horní Cerekev |
předseda | Mgr. Marta Volcová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2018 do 27.10.2023 |
Adresa | Dlouhá 445, 37361 Hrdějovice |
místopředseda | Lenka Hašková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2018 do 27.10.2023 |
Adresa | 5, 39301 Horní Cerekev |
člen | Ing. Johana Volcová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2018 do 27.10.2023 |
Adresa | 93, 39301 Horní Cerekev |
IČO: | 22908919 |
---|---|
Firma: | Hříběcké divadýlko, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Pelhřimov |
Základní územní jednotka: | Horní Cerekev |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 1. 2011 |
Sídlo: | 5, Horní Cerekev 39301 |
---|
Umělecká tvorba |