HREM, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HREM, s.r.o. v likvidaci (25514652) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 8, 76333 Štítná nad Vláří-Popov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 12. 1997 a je stále aktivní. HREM, s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o HREM, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HREM, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 16. 12. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 28784 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25514652 | |
Jméno: | HREM, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.12.1997 |
Zapsána dne: | 16.12.1997 | |
Společnost byla zrušena s likvidací rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 16.1.2019, a to s účinností ke dni 16.1.2019. | 17.1.2019 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 9.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.8.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.12.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 8, Štítná nad Vláří 76333, Česká republika | 16.12.1997 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Obráběčství | 13.4.2010 |
Kovářství, podkovářství | 13.4.2010 |
Slévárenství, modelářství | 13.4.2010 |
Zámečnictví, nástrojářství | 13.4.2010 |
zprostředkování zaměstnání českých občanů a občanů států EU na území České republiky | 20.2.2006 |
zámečnictví | 13.4.2002 - 13.4.2010 |
kovoobráběčství | 16.12.1997 - 13.4.2010 |
kovářství | 16.12.1997 - 13.4.2010 |
slévárenství | 16.12.1997 - 13.4.2010 |
jednatel | Bohumil Herdel |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2021 |
Adresa | Komenského sady 54/25-19, Nová Dubnice |
jednatel | Bohumil Herdel |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2014 do 10.2.2021 |
Adresa | Říky 1329, 76331 Brumov-Bylnice |
jednatel | Bohumil Herdel |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.1997 do 9.8.2014 |
Adresa | Komenského sady 54/25-19, Nová Dubnice |
jednatel | Marián Herdel |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2006 do 13.4.2010 |
Adresa | Komenského sady 54/25-19, 01851 Nová Dubnica |
IČO (identifikační číslo): | 25514652 |
---|---|
Jméno: | HREM, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 12. 1997 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 8, Štítná nad Vláří-Popov 76333 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 4. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 12. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 12. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 12. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Bohumil Herdel |
---|
IČO: | 25514652 |
---|---|
Firma: | HREM, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Štítná nad Vláří-Popov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 12. 1997 |
Sídlo: | 8, Štítná nad Vláří-Popov 76333 |
---|
Slévárenství |
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie |
Obrábění |
Výroba zámků a kování |
Činnosti související se zaměstnáním |