Hradecké bytové družstvo Hvězda v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hradecké bytové družstvo Hvězda v likvidaci (25943120) je Družstvo. Sídlí na adrese Štefánikova 457/36C, 50011 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 10. 2000 Hradecké bytové družstvo Hvězda v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Hradecké bytové družstvo Hvězda v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hradecké bytové družstvo Hvězda v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 10. 10. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 906 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25943120 | |
Jméno: | Hradecké bytové družstvo Hvězda | |
Právní forma: | Družstvo | 10.10.2000 |
Zapsána dne: | 10.10.2000 | |
Členská schůze rozhodla dne 19. 3. 2024 o tom, že Hradecké bytové družstvo Hvězda se se zrušuje s likvidací ke dni 1. 4. 2024 a vstupuje do likvidace ke dni 1. 4. 2024. Likvidátor pan Martin Mareš, datum narození 14. 2. 1974, bytem Hradec Králové, Rybářská 177/1, PSČ 500 11, oznamuje tímto vstup družstva Hradecké bytové družstvo Hvězda se sídlem Štefánikova 457/36c, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové, IČO 25943120 do likvidace na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 19. 3. 2024 o zrušení družstva a vstupu do likvidace ke dni 1. 4. 2024. Věřitelé společnosti se tímto vyzývají, aby ve lhůtě 3 měsíců od druhého zveřejnění tohoto oznámení přihlásili u likvidátora své pohledávky. Adresa likvidátora: pan Martin Mareš, datum narození 14. 2. 1974, bytem Hradec Králové, Rybářská 177/1, PSČ 500 11. | 1.4.2024 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.10.2000 - 30.9.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štefánikova 457/36c, Hradec Králové 50011, Česká republika | 22.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Štefánikova 457/36c, Hradec Králové 50011, Česká republika | 14.10.2003 - 22.9.2016 |
Adresa: | Dřevařská 904, Hradec Králové 50003, Česká republika | 10.10.2000 - 14.10.2003 |
předseda | Mgr. Markéta Nejmanová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2023 |
Adresa | Štefánikova 456/36B, 50011 Hradec Králové |
místopředseda | Martin Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2023 |
Adresa | Rybářská 177/1, 50011 Hradec Králové |
člen | Petr Javorský |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2023 |
Adresa | Štefánikova 457/36c, 50011 Hradec Králové |
místopředseda | Martin Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 9.11.2023 |
Adresa | Rybářská 177/1, 50011 Hradec Králové |
člen | Petr Javorský |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 9.11.2023 |
Adresa | Štefánikova 457/36c, 50011 Hradec Králové |
předseda | Mgr. Markéta Nejmanová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 9.11.2023 |
Adresa | Štefánikova 456/36B, 50011 Hradec Králové |
Člen představenstva | Petr Javorský |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2002 do 29.6.2016 |
Adresa | Uhelná 786/16, 50003 Hradec Králové |
Místopředseda představenstva | Martin Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2003 do 29.6.2016 |
Adresa | Štefánikova 457/36c, 50011 Hradec Králové |
Předseda představenstva | Mgr. Markéta Nejmanová |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2003 do 29.6.2016 |
Adresa | Štefánikova 456/36B, 50011 Hradec Králové |
Předseda představenstva | Mgr. Markéta Nejmanová |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2002 do 14.10.2003 |
Adresa | Lumírova 446/7, 12800 Praha |
Místopředseda představenstva | Martin Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2002 do 14.10.2003 |
Adresa | Střelecká 805/39, 50002 Hradec Králové |
Člen představenstva | DiS. Eva Sládková |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2002 do 14.10.2003 |
Adresa | Labská Kotlina 978/14, 50002 Hradec Králové |
Člen představenstva | Ing. Arnošt Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2002 do 14.10.2003 |
Adresa | Puškinova 860/4, 50002 Hradec Králové |
Člen představenstva | Mgr. Marek Šimůnek |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2002 do 14.10.2003 |
Adresa | Radniční 543, 46841 Tanvald |
Člen představenstva | Bc. Daniel Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2002 do 14.10.2003 |
Adresa | Havlíčkova 140, 50315 Nechanice |
Předseda představenstva | Leona Qardová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2000 do 9.9.2002 |
Adresa | 64, 56169 Králíky |
Místopředseda představenstva | Mgr. Antonín Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2000 do 9.9.2002 |
Adresa | Formánkova 505/1, 50011 Hradec Králové |
Člen představenstva | Radka Ehrenbergerová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2000 do 9.9.2002 |
Adresa | Masarykova 191, 53372 Moravany |
IČO: | 25943120 |
---|---|
Firma: | Hradecké bytové družstvo Hvězda v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 10. 2000 |
Sídlo: | Štefánikova 457/36, Hradec Králové 50011 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |