HRAD HELFŠTÝN o.p.s. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HRAD HELFŠTÝN o.p.s. "v likvidaci" (44940645) je Obecně prospěšná společnost. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 1999 a je stále aktivní. HRAD HELFŠTÝN o.p.s. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o HRAD HELFŠTÝN o.p.s. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HRAD HELFŠTÝN o.p.s. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 3. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | O 59 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44940645 | |
Jméno: | HRAD HELFŠTÝN o.p.s. | |
Právní forma: | Obecně prospěšná společnost | 18.3.1999 |
Zapsána dne: | 18.3.1999 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 8.4.2022, č.j. 23 Cm 10/2022-18, které nabylo právní moci ve výroku I. dne 2.5.2022 a ve výrocích II.-V. dne 18.5.2022, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 25.5.2022 | |
Obecně prospěšná společnost vznikla transformací dle § 35 odst. 1 zák. č. 227/1997 Sb. z "Nadace HELFŠTÝN" registrované dne 22.10.1992 pod registračním číslem NAD.9/92 Okresním úřadem v Přerově. | 18.3.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , hrad Helfštýn, 751 31 Týn nad Bečvou , | 18.3.1999 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pořádání sbírek a tombol na rekonstrukci a údržbu hradu Helfštýna | 18.3.1999 |
Vybudování kulturního, turistického a společenského centra Moravy a Slezska na hradě Helfštýně | 18.3.1999 |
Zajišťování činnosti Světového centra pro umělecké zpracování kovů na hradě Helfštýně | 18.3.1999 |
Zajišťování činnosti Hnutí Brontosaurus a dalších subjektů při práci na hradě Helfštýně a okolí | 18.3.1999 |
Pořádání výběrového řízení na projekty a stipendia, související s hradem Helfštýnem a okolím | 18.3.1999 |
Zpracovávání projektové dokumentace, vztahující se k hradu Helfštýnu a jeho okolí | 18.3.1999 |
Organizační zajištění prací na hradě Helfštýně | 18.3.1999 |
IČO (identifikační číslo): | 44940645 |
---|---|
Jméno: | HRAD HELFŠTÝN o.p.s. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Obecně prospěšná společnost |
Vznik první živnosti: | 22. 10. 1992 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hrad Helfštýn , Týn nad Bečvou 75131 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Sekanina |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lubomír Švalbach |
Člen statutárního orgánu: | Miloslava Dudková |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Konečný |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Jurda |
IČO: | 44940645 |
---|---|
Firma: | HRAD HELFŠTÝN o.p.s. "v likvidaci" |
Právní forma: | Obecně prospěšná společnost |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Týn nad Bečvou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 10. 1992 |
Sídlo: | , |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |