Hrabová EQUICENTRUM z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hrabová EQUICENTRUM z.s. (66182913) je Spolek. Sídlí na adrese Holečkova 2087/18, 71000 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Hrabová EQUICENTRUM z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Hrabová EQUICENTRUM z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hrabová EQUICENTRUM z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2823 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66182913 | |
Jméno: | JK RIMEX | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Holečkova 2087/18, Ostrava 71000, Česká republika | 11.3.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Nad Dubinou 131/4, Karviná 73301, Česká republika | 1.1.2014 - 11.3.2024 |
předseda | Milan Raiskub |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2024 |
Adresa | Staré Podolí 955/55a, 71200 Ostrava |
Předseda | Richard Pletnicki |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2023 do 11.3.2024 |
Adresa | 20, 73701 Český Těšín |
Předseda | Richard Pletnicki |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2016 do 9.1.2023 |
Adresa | Nad Dubinou 131/4, 73301 Karviná |
IČO (identifikační číslo): | 66182913 |
---|---|
Jméno: | Hrabová EQUICENTRUM z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 13. 4. 1997 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Holečkova 2087/18, Ostrava 71000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 2. 2005 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 1. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 5. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 3. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 11. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 8. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Raiskub |
---|
IČO: | 66182913 |
---|---|
Firma: | Hrabová EQUICENTRUM z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Slezská Ostrava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 4. 1997 |
Sídlo: | Holečkova 2087/18, Ostrava 71000 |
---|
Činnosti sportovních klubů |