HPT - SERVIS družstvo v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HPT - SERVIS družstvo v likvidaci (25431846) je Družstvo. Sídlí na adrese Raisova 537, 46841 Tanvald. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 6. 2001 a je stále aktivní. HPT - SERVIS družstvo v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o HPT - SERVIS družstvo v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HPT - SERVIS družstvo v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 20. 6. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 579 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25431846 | |
Jméno: | HPT - SERVIS družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 20.6.2001 |
Zapsána dne: | 20.6.2001 | |
Družstvo vstoupilo do likvidace na základě rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva HPT - SERVIS družstvo, ze dne 30.1.2024. Družstvo HPT - SERVIS družstvo se zrušuje se vstupem do likvidace dnem 1.3.2024. Likvidátorem byl jmenován MUDr. Marek Dudek, datum narození 11.12.1971, pobyt na adrese č.p. 46, 468 01 Maršovice. Likvidátor společnosti vyzývá věřitele, aby přihlásili své pohledávky, které mají za družstvem, a to písemně na adresu sídla družstva nebo do datové schránky družstva ve lhůtě nejpozději 3 měsíců ode dne druhého zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku, která bude zveřejněna po uplynutí 2 týdnů od tohoto zápisu v obchodním rejstříku. | 1.3.2024 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.6.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Raisova 537, Tanvald 46841, Česká republika | 26.4.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Raisova 537, Tanvald 46841, Česká republika | 20.6.2001 - 26.4.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.5.2012 |
zajišťování zdravotní péče zahrnující činnost preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, dispenzární péči a dále činnost vzdělávací, posudkovou a revizní, ústavní péči. V tomto rozsahu bude zdravotní péče zajišťována pro obory: anesteziologie a resuscitace, chirurgie, dětské lékařství, vnitřní lékařství, urologie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie. Pro obor radiologie a zobrazovací metody platí výše uvedený rozsah zdravotní péče kromě ústavní péče. | 25.10.2007 |
zajišťování zdravotní péče zahrnující ústavní pohotovostní služby, zdravotnické záchranné služby a lékařské služby první pomoci. Léčebná a diagnostická péče bude zajišťována pro: anesteziologicko-resuscitační oddělení, chirurgii, pediatrii, internu, rentgen, urologii, gynekologii, ortopedii, jak ústavně, tak ambulantně s výjimkou rentgenu, který bude zajišťován pouze ambulantně. | 1.8.2001 - 25.10.2007 |
specializovaný maloobchod | 20.6.2001 - 16.5.2012 |
místopředseda představenstva | MUDr. Petr Rota |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2021 |
Adresa | 194, 46846 Plavy |
člen představenstva | MUDr. Pavel Hrubý |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2021 |
Adresa | Boženy Němcové 3701/30, 46604 Jablonec nad Nisou |
předseda představenstva | MUDr. Marek Dudek |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2021 |
Adresa | 46, 46801 Maršovice |
místopředseda představenstva | MUDr. Petr Rota |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2018 do 14.5.2021 |
Adresa | 194, 46846 Plavy |
člen představenstva | MUDr. Pavel Hrubý |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2018 do 14.5.2021 |
Adresa | Boženy Němcové 3701/30, 46604 Jablonec nad Nisou |
předseda představenstva | MUDr. Marek Dudek |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2018 do 14.5.2021 |
Adresa | 46, 46801 Maršovice |
místopředseda představenstva | MUDr. Petr Rota |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2015 do 26.4.2018 |
Adresa | 194, 46846 Plavy |
předseda představenstva | MUDr. Marek Dudek |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2015 do 26.4.2018 |
Adresa | 46, 46801 Maršovice |
člen představenstva | MUDr. Marek Řehoř |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2017 do 26.4.2018 |
Adresa | Horní 5311, 46804 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | MUDr. Marek Řehoř |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2015 do 3.2.2017 |
Adresa | Panenská 4429/25a, 46601 Jablonec nad Nisou |
předseda | MUDr. Marek Dudek |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2012 do 3.6.2015 |
Adresa | 46, 46801 Maršovice |
člen | MUDr. Marek Řehoř |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2012 do 3.6.2015 |
Adresa | Panenská 4429/25a, 46601 Jablonec nad Nisou |
místopředseda | MUDr. Petr Rota |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2012 do 3.6.2015 |
Adresa | 194, 46846 Plavy |
předseda představenstva | MUDr. Marek Dudek |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2006 do 16.5.2012 |
Adresa | 46, 46801 Maršovice |
Místopředseda představenstva | MUDr. Petr Rota |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2007 do 16.5.2012 |
Adresa | 194, 46846 Plavy |
člen představenstva | MUDr. Marek Řehoř |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2007 do 16.5.2012 |
Adresa | Panenská , Jablonec nad Nisou |
Místopředseda představenstva | MUDr. Petr Rota |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2001 do 25.10.2007 |
Adresa | Švédská 4216/27, 46602 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | MUDr. Pavel Zachoval |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2006 do 11.7.2007 |
Adresa | Havlíčkova 1940/16, 46601 Jablonec nad Nisou |
Předseda představenstva | MUDr. Vít Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2001 do 31.7.2006 |
Adresa | Malá Janovská 4309/7, 46605 Jablonec nad Nisou |
Člen představenstva | MUDr. Marek Dudek |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2001 do 31.7.2006 |
Adresa | Mšenská 3953/42, 46604 Jablonec nad Nisou |
IČO (identifikační číslo): | 25431846 |
---|---|
Jméno: | HPT - SERVIS družstvo v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 20. 6. 2001 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Raisova 537, Tanvald 46841 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Pavel Hrubý |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Petr Rota |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Marek Dudek |
IČO: | 25431846 |
---|---|
Firma: | HPT - SERVIS družstvo v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Tanvald |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 6. 2001 |
Sídlo: | Raisova 537, Tanvald 46841 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ústavní zdravotní péče |
Ambulantní a zubní zdravotní péče |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. |