HP - Susan, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HP - Susan, s.r.o. (27895394) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sochorova 159, 25230 Řevnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 2007 a již ukončila svou činnost. HP - Susan, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o HP - Susan, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HP - Susan, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 5. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 124866 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27895394 | |
Jméno: | HP - Susan, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.5.2007 |
Zapsána dne: | 4.5.2007 |
Základní kapitál | 250 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.6.2007 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.5.2007 - 11.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sochorova 159, Řevnice 25230, Česká republika | 27.6.2012 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.6.2012 |
hostinská činnost | 4.5.2007 |
zprostředkování obchodu a služeb | 4.5.2007 - 27.6.2012 |
velkoobchod | 4.5.2007 - 27.6.2012 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 4.5.2007 - 27.6.2012 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 4.5.2007 - 27.6.2012 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 4.5.2007 - 27.6.2012 |
správa a údržba nemovitostí | 4.5.2007 - 27.6.2012 |
reklamní činnost a marketing | 4.5.2007 - 27.6.2012 |
jednatel | Ing. Petr Hlista |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2021 |
Adresa | Bárova 357, 25101 Tehov |
jednatel | Ing. Petr Hlista |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2008 do 24.9.2021 |
Adresa | Sochorova 159, 25230 Řevnice |
jednatel | JUDr. Zuzana Hlistová |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2012 do 24.9.2021 |
Adresa | Sochorova 159, 25230 Řevnice |
jednatel | JUDr. Zuzana Hlistová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2007 do 17.6.2008 |
Adresa | Sochorova 159, 25230 Řevnice |
IČO (identifikační číslo): | 27895394 |
---|---|
Jméno: | HP - Susan, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 5. 2007 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Sochorova 159, Řevnice 25230 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2007 |
Přerušeno od | 1. 1. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2007 |
Přerušeno od | 1. 1. 2014 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Zuzana Hlistová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Hlista |
IČO: | 27895394 |
---|---|
Firma: | HP - Susan, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Řevnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 5. 2007 |
Sídlo: | Sochorova 159, Řevnice 25230 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |