HOYLANDE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HOYLANDE a.s. (28250834) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Drobného 292/12, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 2. 2008 a je stále aktivní. HOYLANDE a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o HOYLANDE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HOYLANDE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 2. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 7280 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28250834 | |
Jméno: | HOYLANDE a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 18.2.2008 |
Zapsána dne: | 18.2.2008 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29.11.2022, č.j. 19 Cm 124/2022-12 byl společnosti ustanoven hmotněprávní opatrovník. Usnesení nabylo právní moci dne 28.12.2022. | 3.1.2023 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 18.2.2008 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 24.3.2015 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 18.2.2008 - 24.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Drobného 292/12, Brno 60200, Česká republika | 24.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Plaská 622/3, Praha 5 15000, Česká republika | 11.8.2008 - 24.3.2015 |
Adresa: | Roháčova 188/37, Praha 3 13000, Česká republika | 18.2.2008 - 11.8.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.8.2008 |
člen představenstva | Faton Broqi |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2015 |
Adresa | Drobného 292/12, 60200 Brno |
předseda představenstva | Feti Broći |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2015 do 17.4.2018 |
Adresa | Drobného 292/12, 60200 Brno |
předseda představenstva | JUDr. Fethi Broqi |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2008 do 24.3.2015 |
Adresa | Koliště 3, 60200 Brno |
člen představenstva | Denis Davydov |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2008 do 24.3.2015 |
Adresa | , St.Petersburg, Bolshaya Moskovskaya 5, byt č.34 |
člen představenstva | Faton Broqi |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2008 do 24.3.2015 |
Adresa | Koliště 13, 60200 Brno |
člen představenstva | Žaneta Biľová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2008 do 11.8.2008 |
Adresa | Varnsdorfská 334/11, 19000 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 28250834 |
---|---|
Jméno: | HOYLANDE a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 18. 2. 2008 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Drobného 292/12, Brno 60200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Faton Broqi |
---|
IČO: | 28250834 |
---|---|
Firma: | HOYLANDE a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 2. 2008 |
Sídlo: | Drobného 292/12, Brno 60200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |