Hospodářství Pleče s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hospodářství Pleče s.r.o. (26472813) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Puškinovo náměstí 493/5, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 11. 2001 a je stále aktivní. Hospodářství Pleče s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Hospodářství Pleče s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hospodářství Pleče s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 11. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 84456 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26472813 | |
Jméno: | Knight & Svoboda Public Affairs spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.11.2001 |
Zapsána dne: | 9.11.2001 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.11.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Puškinovo náměstí 493/5, Praha 16000, Česká republika | 25.4.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Mostecká 275/19, Praha 1 11800, Česká republika | 23.6.2008 - 25.4.2013 |
Adresa: | Hellichova 458/1, Praha 1 11800, Česká republika | 31.5.2003 - 23.6.2008 |
Adresa: | Karmelitská 17 čp. 378, Praha 1 11800, Česká republika | 9.11.2001 - 31.5.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zemědělská výroba | 24.1.2023 |
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 9.11.2001 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 9.11.2001 |
reklamní činnost a marketing | 9.11.2001 |
činnost informačních a zpravodajských kanceláří | 9.11.2001 |
jednatel | Tomáš Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2013 |
Adresa | Václavkova 364/22, 16000 Praha |
jednatel | Tomáš Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2006 do 25.4.2013 |
Adresa | Keplerova 217/10, 11800 Praha 1 |
Martin Benda | |
Ve funkci | od 9.11.2001 do 24.2.2006 |
Adresa | Pod Jarovem 20, Praha 3 |
Jednatelé | Tomáš Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2003 do 24.2.2006 |
Adresa | Keplerova 217/10, 11800 Praha 1 |
Martin Benda | |
Ve funkci | od 24.2.2006 do 24.2.2006 |
Adresa | Pod Jarovem 20, Praha 3 |
první jednatelé | Tomáš Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2001 do 31.5.2003 |
Adresa | Nad Horou 40, Štěchovice |
IČO (identifikační číslo): | 26472813 |
---|---|
Jméno: | Hospodářství Pleče s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 11. 2001 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Svoboda |
---|
IČO: | 26472813 |
---|---|
Firma: | Hospodářství Pleče s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 11. 2001 |
Sídlo: | Puškinovo náměstí 493/5, Praha 16000 |
---|
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |