Hospodářská obchodní unie ROMEN, v.o.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hospodářská obchodní unie ROMEN, v.o.s. v likvidaci (49100041) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Velká Hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 10. 1993 a je stále aktivní. Hospodářská obchodní unie ROMEN, v.o.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Hospodářská obchodní unie ROMEN, v.o.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hospodářská obchodní unie ROMEN, v.o.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 6. 10. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 4371 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49100041 | |
Jméno: | Hospodářská obchodní unie ROMEN, v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 6.10.1993 |
Zapsána dne: | 6.10.1993 | |
Právním důvodem zrušení společnosti je usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 3. 2024, č.j. 61 Cm 442/2023-11 (právní moc dnem 10. 4. 2024), kterým bylo rozhodnuto o zrušení společnosti, nařízení její likvidace a jmenován likvidátor soudem. | 9.5.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 21.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 6.10.1993 - 21.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.9.2016 - 3.1.2023 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 6.10.1993 - 21.9.2016 |
stavitel - provádění jednoduchých staveb a poddodávek | 6.10.1993 - 21.9.2016 |
zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží a služeb (neopravňuje k činnostem uvedeným v § 3 a příl. 1-3 zák.č. 455/91 Sb.) | 6.10.1993 - 21.9.2016 |
Společník | Jozef Bánom |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2016 |
Adresa | Horská 231/27, 40004 Trmice |
Společník | Jaroslav Šánta |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2012 do 21.9.2016 |
Adresa | Železničářská 1125/18, 40003 Ústí nad Labem |
Společník | Josef Bánom |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2012 do 21.9.2016 |
Adresa | Dr. Horákové 627/7, 40007 Ústí nad Labem |
Společník | Jaroslav Šánta |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.1993 do 24.9.2012 |
Adresa | Železničářská 1125/18, 40003 Ústí nad Labem |
Společník | Josef Bánom |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.1993 do 24.9.2012 |
Adresa | Dr. Horákové 627/7, 40007 Ústí nad Labem |
IČO (identifikační číslo): | 49100041 |
---|---|
Jméno: | Hospodářská obchodní unie ROMEN, v.o.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 6. 10. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 10. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 10. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 10. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 1993 |
Zánik oprávnění | 7. 7. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Jozef Bánom |
---|
IČO: | 49100041 |
---|---|
Firma: | Hospodářská obchodní unie ROMEN, v.o.s. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 10. 1993 |
Sídlo: | Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Maloobchod, kromě motorových vozidel |