Hospodářská a sociální rada Sokolovska, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Komenského 77, 35601 Sokolov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Hospodářská a sociální rada Sokolovska, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Hospodářská a sociální rada Sokolovska, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hospodářská a sociální rada Sokolovska, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2951 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70820112 | |
Jméno: | Hospodářská a sociální rada Sokolovska, z.s. | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 77, Sokolov 35601, Česká republika | 16.3.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 5. května 163, Sokolov 35601, Česká republika | 4.7.2019 - 16.3.2022 |
Adresa: | Jednoty 1628, Sokolov 35601, Česká republika | 16.5.2015 - 4.7.2019 |
Adresa: | , Sokolovská uhelná a.s., Staré nám. 69, Sokolov , | 1.1.2014 - 16.5.2015 |
Předseda spolku | Bc. Jan Picka |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 |
Adresa | Spartakiádní 1969, 35601 Sokolov |
předseda spolku | Ing Luboš Orálek |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2015 do 19.11.2021 |
Adresa | Horní 299, 35707 Oloví |
IČO: | 70820112 |
---|---|
Firma: | Hospodářská a sociální rada Sokolovska, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Sokolov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 4. 2000 |
Sídlo: | Komenského 77, Sokolov 35601 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |