HORÁK Pavlovice, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 60, 68341 Bohdalice-Pavlovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 HORÁK Pavlovice, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o HORÁK Pavlovice, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HORÁK Pavlovice, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 20549 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26996723 | |
Jméno: | Horák Pavlovice | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 60, Bohdalice-Pavlovice 68341, Česká republika | 3.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 59, Bohdalice-Pavlovice 68341, Česká republika | 2.4.2015 - 3.7.2015 |
Adresa: | 59, Pavlovice 25801, Česká republika | 1.1.2014 - 2.4.2015 |
Předseda výboru | David Pacejka |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 59, 68341 Bohdalice-Pavlovice |
Místopředseda výboru | Richard Metelka |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | Dědická 128/26b, 68201 Vyškov |
Člen výboru | Ing. Martin Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 127, 68341 Bohdalice-Pavlovice |
předseda | Ing. Pavol Varga |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2017 do 19.7.2023 |
Adresa | Hněvotínská 190/13, 77900 Olomouc |
předseda | David Pacejka |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2015 do 8.8.2017 |
Adresa | 59, 68341 Bohdalice-Pavlovice |
IČO: | 26996723 |
---|---|
Firma: | HORÁK Pavlovice, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Bohdalice-Pavlovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 4. 2005 |
Sídlo: | 60, Bohdalice-Pavlovice 68341 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |