Horáček & Sluka s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Horáček & Sluka s.r.o. (61508446) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Marešova 312/8, 71000 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 1994 a je stále aktivní. Horáček & Sluka s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Horáček & Sluka s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Horáček & Sluka s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 6. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 70451 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61508446 | |
Jméno: | DA LI International, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.6.1994 |
Zapsána dne: | 29.6.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.6.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Marešova 312/8, Ostrava 71000, Česká republika | 12.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | V křovinách 1540/16, Praha 14700, Česká republika | 12.10.2016 - 12.4.2017 |
Adresa: | V křovinách 16, Praha 4 , Česká republika | 29.6.1994 - 12.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.4.2017 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 zák.455/91Sb.) | 29.6.1994 - 12.4.2017 |
jednatel | Lukáš Sluka |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2019 |
Adresa | Marešova 312/8, 71000 Ostrava |
jednatel | Vít Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2019 |
Adresa | Rajská 430/87, 71500 Ostrava |
jednatel | Khanh Cuong Do |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2015 do 6.9.2019 |
Adresa | Marešova 312/8, 71000 Ostrava |
jednatel | Wu Di |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.1994 do 22.5.2015 |
Adresa | V křovinách 16, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 61508446 |
---|---|
Jméno: | Horáček & Sluka s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 6. 1994 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Marešova 312/8, Ostrava 71000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 6. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Sluka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bc. Vít Horáček |
IČO: | 61508446 |
---|---|
Firma: | Horáček & Sluka s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Slezská Ostrava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 6. 1994 |
Sídlo: | Marešova 312/8, Ostrava 71000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |