HOPSK s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HOPSK s.r.o. (27227618) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lnářská 779/2, 10400 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 4. 2005 a je stále aktivní. HOPSK s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o HOPSK s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HOPSK s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 4. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 106002 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27227618 | |
Jméno: | HOPSK s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.4.2005 |
Zapsána dne: | 13.4.2005 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.3.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 13.4.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lnářská 779/2, Praha 10 10400, Česká republika | 13.4.2005 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost | 14.3.2024 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 14.3.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí | 14.3.2024 |
hostinská činnost | 13.4.2005 - 14.3.2024 |
zprostředkování obchodu a služeb | 13.4.2005 - 14.3.2024 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 13.4.2005 - 14.3.2024 |
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě | 13.4.2005 - 14.3.2024 |
Jednatel | Petr Škorpil |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2016 |
Adresa | Pardubická 1473/17, 10400 Praha |
Jednatel | Tomáš Jílek |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2024 |
Adresa | Přátelství 78/74, 10400 Praha |
Jednatel | Petr Škorpil |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2005 do 15.10.2016 |
Adresa | Lnářská 779/2, 10400 Praha 10 |
IČO (identifikační číslo): | 27227618 |
---|---|
Jméno: | HOPSK s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 4. 2005 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Lnářská 779/2, Praha 10 10400 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 3. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Škorpil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Jílek |
IČO: | 27227618 |
---|---|
Firma: | HOPSK s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 22 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 4. 2005 |
Sídlo: | Lnářská 779/2, Praha 10400 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Provozování kulturních zařízení |