Hong Quan Tran má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hong Quan Tran (28689925) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má celkem dva obory činností. Živnost provozuje od roku 2009. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Hong Quan Tran nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hong Quan Tran na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 28689925 |
---|---|
Jméno: | Hong Quan Tran |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 26. 1. 2009 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Sídliště 550, Cvikov 47154 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 1. 2016 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2009 |
Zánik oprávnění | 9. 12. 2015 |
Ukončení oprávnění | 9. 12. 2015 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2014 |
Zánik oprávnění | 9. 12. 2015 |
Ukončení oprávnění | 9. 12. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Hong Quan Tran |
---|
IČO: | 28689925 |
---|---|
Firma: | Hong Quan Tran |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Žatec |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 26. 1. 2009 |
Sídlo: | 703, Žatec 43801 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |