Holešovice One s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Holešovice One s.r.o. (05917212) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vrážská 143, 15300 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 2017 Holešovice One s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Holešovice One s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Holešovice One s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 3. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 272964 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05917212 | |
Jméno: | GEONE Holešovice One s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.3.2017 |
Zapsána dne: | 15.3.2017 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vrážská 143, Praha 15300, Česká republika | 13.9.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Partyzánská 18/23, Praha 17000, Česká republika | 15.3.2017 - 13.9.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 15.3.2017 |
Jednatel | Ing. Ivo Košťál |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2020 |
Adresa | Jasanová 658/24, 63700 Brno |
Jednatel | Milan Kurka |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2020 |
Adresa | Jiřího z Poděbrad 2587, 53002 Pardubice |
Jednatel | Jan Kubeš |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2019 do 7.6.2020 |
Adresa | Českolipská 383/21, 19000 Praha |
jednatel | Milan Janků |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2017 do 7.6.2020 |
Adresa | Pod hradbami 661/11, 16000 Praha |
Jednatel | Klára Skalová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2019 do 19.6.2019 |
Adresa | Eliášova 394/18, 16000 Praha |
jednatel | Jan Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2017 do 26.2.2019 |
Adresa | Ostravská 633, 19900 Praha |
IČO: | 05917212 |
---|---|
Firma: | Holešovice One s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 16 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 3. 2017 |
Sídlo: | Vrážská 143, Praha 15300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |