Holding Ebenezer s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Holding Ebenezer s.r.o. (03658015) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Promenáda 35, 54226 Horní Maršov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 12. 2014 Holding Ebenezer s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Holding Ebenezer s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Holding Ebenezer s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 18. 12. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 34498 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03658015 | |
Jméno: | Holding Ebenezer s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.12.2014 |
Zapsána dne: | 18.12.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.12.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Promenáda 35, Horní Maršov 54226, Česká republika | 8.8.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Sluneční stráň 305, Svoboda nad Úpou 54224, Česká republika | 18.12.2014 - 8.8.2018 |
Jednatel | Jacob Arjan Valkema |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | Lesní 35, 54225 Janské Lázně |
Jednatel | Jacob Arjan Valkema |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2018 do 28.6.2024 |
Adresa | Promenáda 35, 54226 Horní Maršov |
Jednatel | Jacob Arjan Valkema |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2014 do 20.7.2018 |
Adresa | Sluneční stráň 305, 54224 Svoboda nad Úpou |
IČO: | 03658015 |
---|---|
Firma: | Holding Ebenezer s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Horní Maršov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 12. 2014 |
Sídlo: | Promenáda 35, Horní Maršov 54226 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |