HOLBOJ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HOLBOJ s.r.o. (48204382) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Novohradská 746/15, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 1. 1993 a je stále aktivní. HOLBOJ s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o HOLBOJ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HOLBOJ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 28. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2553 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48204382 | |
Jméno: | TEMR METAL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.1.1993 |
Zapsána dne: | 28.1.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.2.2024 |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.6.1997 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.4.1997 - 5.6.1997 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.1.1993 - 7.4.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Novohradská 746/15, České Budějovice 37001, Česká republika | 6.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Novohradská 746/15, České Budějovice 37001, Česká republika | 8.9.1993 - 6.10.2016 |
Adresa: | Novohradská 749/9, České Budějovice 37001, Česká republika | 28.1.1993 - 8.9.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 16.2.2024 |
Zámečnictví, nástrojářství | 16.2.2024 |
Opravy silničních vozidel | 16.2.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - výroba hnojiv - výroba plastových a pryžových výrobků - výroba a zpracování skla - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků - výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - umělecko-řemeslné zpracování kovů - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí - výroba neelektrických zařízení pro domácnost - výroba strojů a zařízení - výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií - stavba a výroba plavidel - výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení - výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - sklenářské práce, rámování a paspartování - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - ubytovací služby - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - projektování pozemkových úprav - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - projektování elektrických zařízení - testování, měření, analýzy a kontroly - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - fotografické služby - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - poskytování technických služeb - výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 16.2.2024 |
zámečnictví, nástrojářství | 18.1.2011 - 16.2.2024 |
opravy silničních vozidel | 18.1.2011 - 16.2.2024 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb | 6.4.2007 - 16.2.2024 |
opravy motorových vozidel | 5.6.1997 - 18.1.2011 |
zámečnictví | 5.6.1997 - 18.1.2011 |
Provádění inženýrských staveb | 28.1.1993 - 5.6.1997 |
jednatel | Ing. Jiří Provazník |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2018 |
Adresa | Ke Studánce 1455/39, 37008 České Budějovice |
jednatel | Ondřej Holboj |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2018 |
Adresa | Hroznová 62/7, 37001 České Budějovice |
jednatel | Radmila Holbojová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 |
Adresa | Ke Studánce 1455/39, 37008 České Budějovice |
jednatel | Adam Holboj |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2024 |
Adresa | Ke Studánce 1455/39, 37008 České Budějovice |
jednatel | Bohumil Urzedovský |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2017 do 2.2.2018 |
Adresa | Lužní 1896/3, 37008 České Budějovice |
jednatel | Mgr. Petr Ludvík |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 2.2.2018 |
Adresa | Osiková 1680/23, 37008 České Budějovice |
jednatel | Bohumil Urzedovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 17.3.2017 |
Adresa | Doudlebská 1087/13, 37008 České Budějovice |
jednatel | Bohumil Urzedovský |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2006 do 6.10.2016 |
Adresa | Doudlebská 1087/13, 37008 České Budějovice |
jednatel | Mgr. Petr Ludvík |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2007 do 6.10.2016 |
Adresa | Osiková 1680/23, 37008 České Budějovice |
jednatel | Radmila Holbojová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2007 do 6.10.2016 |
Adresa | Ke Studánce 1455/39, 37008 České Budějovice |
jednatel | Bohumil Urzedovský |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.1997 do 16.8.2006 |
Adresa | Doudlebská 1087/13, 37008 České Budějovice |
jednatel | Ing. Ondřej Holboj |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.1993 do 26.9.2005 |
Adresa | Ke Studánce 1455/39, 37008 České Budějovice |
IČO (identifikační číslo): | 48204382 |
---|---|
Jméno: | HOLBOJ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Novohradská 746/15, České Budějovice 37001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 2. 1999 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 4. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 4. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 3. 3. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Radmila Holbojová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Provazník |
Člen statutárního orgánu: | Adam Holboj |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Ondřej Holboj |
IČO: | 48204382 |
---|---|
Firma: | HOLBOJ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 1. 1993 |
Sídlo: | Novohradská 746/15, České Budějovice 37001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba zámků a kování |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |