HOKL v.o.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HOKL v.o.s. v likvidaci (49708490) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Londýnská 258/24, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 11. 1993 a je stále aktivní. HOKL v.o.s. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o HOKL v.o.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HOKL v.o.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 8525 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49708490 | |
Jméno: | HOKL v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 8.11.1993 |
Zapsána dne: | 8.11.1993 | |
Dohodou společníků ze dne 2.12.2023 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1.1.2024 a byl zvolen likvidátor Mgr. Kateřina Menclová, bytem Nad Mlýnem 574, 252 41 Dolní Břežany. Likvidátor v souladu s ust. § 198 o.z. oznamuje vstup výše uvedené společnosti do likvidace a vyzývá všechny známé věřitele této právnické osoby, aby přihlásili své pohledávky písemně, ve lhůtě 3 měsíců od druhého zveřejnění této výzvy( která bude zveřejněna v Obchodním věstníku nejméně s dvoutýdenním odstupem od zveřejnění této výzvy) a to na adresu likvidátora Nad Mlýnem 574, 252 41 Dolní Břežany nebo do jeho datové schránky. | 30.1.2024 | |
Datum uzavření společenské smlouvy : 15.10.1993 | 8.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Londýnská 258/24, Praha 12000, Česká republika | 12.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Londýnská 258/24, Praha 12000, Česká republika | 8.11.1993 - 12.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 8.11.1993 |
provádění tepelných a hlukových izolací | 8.11.1993 |
provádění vodoizolací | 8.11.1993 |
malířské a nateračské práce | 8.11.1993 |
zámečnictví | 8.11.1993 |
Člen statutárního orgánu | Pavel Lhotka |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 |
Adresa | Kazašská 1425/8, 10100 Praha |
Člen statutárního orgánu | Jaroslav Horych |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 |
Adresa | Jivenská 1273/1, 14000 Praha |
Člen statutárního orgánu | Pavel Lhotka |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.1996 do 12.10.2016 |
Adresa | Kazašská 1425/8, 10100 Praha |
Člen statutárního orgánu | Jaroslav Horych |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.1996 do 12.10.2016 |
Adresa | Vršovická 986/69, 10000 Praha |
Člen statutárního orgánu | Petr Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1993 do 14.11.1996 |
Adresa | Londýnská 258/24, 12000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 49708490 |
---|---|
Jméno: | HOKL v.o.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 8. 11. 1993 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Londýnská 258/24, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 17. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 11. 11. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Lhotka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Horych |
IČO: | 49708490 |
---|---|
Firma: | HOKL v.o.s. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 11. 1993 |
Sídlo: | Londýnská 258/24, Praha 12000 |
---|
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce |
Sklenářské, malířské a natěračské práce |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |