Hokejový klub HC Stars Chodov, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hokejový klub HC Stars Chodov, z. s. (08400288) je Spolek. Sídlí na adrese náměstí 9. května 757, 35735 Chodov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 8. 2019 Hokejový klub HC Stars Chodov, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Hokejový klub HC Stars Chodov, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hokejový klub HC Stars Chodov, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 28. 8. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9392 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08400288 | |
Jméno: | Hokejový klub HC Stars Chodov, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 28.8.2019 |
Zapsána dne: | 28.8.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí 9. května 757, Chodov 35735, Česká republika | 28.8.2019 |
---|
Člen výkonného výboru | Jaroslav Dietl |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2024 |
Adresa | Hornická 664, 35601 Sokolov |
Člen výkonného výboru | Sabina Bari Dvorská |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2023 |
Adresa | Karlovarská 1113, 35735 Chodov |
Člen výkonného výboru | Martin Ondráček |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2019 |
Adresa | U Koupaliště 801, 35735 Chodov |
Člen výkonného výboru | Martin Došek |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2019 |
Adresa | Nový Svět 449, 35134 Skalná |
Předseda výkonného výboru | Petr Bari |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2020 |
Adresa | Karlovarská 1113, 35735 Chodov |
Člen výkonného výboru | Jaroslav Dietl |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2019 do 21.2.2024 |
Adresa | Slavíčkova 1699, 35601 Sokolov |
Člen výkonného výboru | Sabina Dvorská |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2020 do 20.9.2023 |
Adresa | Karlovarská 1113, 35735 Chodov |
Předseda výkonného výboru | Petr Bari |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2019 do 31.1.2020 |
Adresa | Jáchymovská 129/59, 36004 Karlovy Vary |
Člen výkonného výboru | Sabina Dvorská |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2019 do 31.1.2020 |
Adresa | Jáchymovská 129/59, 36004 Karlovy Vary |
IČO: | 08400288 |
---|---|
Firma: | Hokejový klub HC Stars Chodov, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Chodov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 8. 2019 |
Sídlo: | náměstí 9. května 757, Chodov 35735 |
---|
Provozování sportovních zařízení |