Hodný pes, nadační fond má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hodný pes, nadační fond (28072511) je Nadační fond. Sídlí na adrese 238, 38203 Křemže. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 10. 2007 a je stále aktivní. Hodný pes, nadační fond má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Hodný pes, nadační fond nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hodný pes, nadační fond na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 23. 10. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 116 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28072511 | |
Jméno: | Hodný pes, nadační fond | |
Právní forma: | Nadační fond | 23.10.2007 |
Zapsána dne: | 23.10.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 238, Křemže 38203, Česká republika | 17.5.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Dr.Bureše 9, České Budějovice 37005, Česká republika | 23.10.2007 - 29.9.2011 |
Adresa: | 238, Křemže 38201, Česká republika | 29.9.2011 - 29.9.2011 |
člen správní rady | Veronika Marková |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2021 |
Adresa | 238, 38203 Křemže |
člen správní rady | Libuše Vinciková |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2021 |
Adresa | Kaštanová 813, 38301 Prachatice |
člen správní rady | Ing. Petr Marek |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2021 |
Adresa | 238, 38203 Křemže |
člen správní rady | Libuše Vinciková |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2007 do 17.5.2021 |
Adresa | Kaštanová 813, 38301 Prachatice |
člen správní rady | Ing. Petr Marek |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2011 do 17.5.2021 |
Adresa | 238, 38203 Křemže |
člen správní rady | Veronika Marková |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2011 do 17.5.2021 |
Adresa | 238, 38203 Křemže |
člen správní rady | Ing. Petr Marek |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2007 do 29.9.2011 |
Adresa | Dr. Bureše 9, 37005 České Budějovice |
člen správní rady | Veronika Vinciková |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2007 do 29.9.2011 |
Adresa | SNP 421, 38301 Prachatice |
člen správní rady | Ing. Petr Marek |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2011 do 29.9.2011 |
Adresa | 238, 38201 Křemže |
člen správní rady | Veronika Marková |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2011 do 29.9.2011 |
Adresa | 238, 38201 Křemže |
IČO (identifikační číslo): | 28072511 |
---|---|
Jméno: | Hodný pes, nadační fond |
Právní forma podnikání: | Nadační fond |
Vznik první živnosti: | 23. 10. 2007 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 10. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Libuše Vinciková |
---|
IČO: | 28072511 |
---|---|
Firma: | Hodný pes, nadační fond |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Křemže |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 10. 2007 |
Sídlo: | 238, Křemže 38203 |
---|
Veterinární činnosti |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |